Michal Pleva
|
Neaktivní
od 17.04.2012
|
předseda představenstva |
20.08.2010 |
Adresa: |
43801, 9258051, Žatec, Náměstí svobody, 1 |
|
Michal Pleva
|
Neaktivní
od 17.04.2012
|
předseda představenstva |
20.08.2010 |
Adresa: |
43801, 9258051, Louny, Žatec, Žatec, náměstí Svobody, 1, náměstí Svobody 1, 43801 Žatec |
|
Lubomír Vyhnánek
|
Neaktivní
od 20.08.2010
|
předseda představenstva |
18.02.2009 |
Adresa: |
33008, 9066233, Zruč-Senec, Ke Střílně, 331 |
|
LUBOMÍR VYHNÁNEK
|
Neaktivní
od 20.08.2010
|
předseda představenstva |
18.02.2009 |
Adresa: |
33008, 9066233, Plzeň-sever, Zruč-Senec, Senec, Ke střílně, 331, Ke střílně 331, Senec, 33008 Zruč-Senec |
|
Lubomír Vyhnálek
|
Neaktivní
od 18.02.2009
|
předseda představenstva |
16.02.2009 |
Adresa: |
33008, 9066233, Zruč-Senec, Ke Střílně, 331 |
|
Jaroslava Vyhnánková ml.
|
Neaktivní
od 28.04.2015
|
člen představenstva |
16.02.2009 |
Adresa: |
33008, 9066233, Zruč-Senec, Ke Střílně, 331 |
|
Josef Štorc
|
Neaktivní
od 28.04.2015
|
člen představenstva |
16.02.2009 |
Adresa: |
31404, 24466662, Plzeň, Na Dlouhých, 76 |
|
Lubomír Vyhnálek
|
Neaktivní
od 18.02.2009
|
předseda představenstva |
16.02.2009 |
Adresa: |
33008, 9066233, Plzeň-sever, Zruč-Senec, Senec, Ke střílně, 331, Ke střílně 331, Senec, 33008 Zruč-Senec |
|
Jaroslava Vyhnánková ml.
|
Neaktivní
od 28.04.2015
|
člen představenstva |
16.02.2009 |
Adresa: |
33008, 9066233, Plzeň-sever, Zruč-Senec, Senec, Ke střílně, 331, Ke střílně 331, Senec, 33008 Zruč-Senec |
|
Josef Štorc
|
Neaktivní
od 28.04.2015
|
člen představenstva |
16.02.2009 |
Adresa: |
31200, 24466662, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Na Dlouhých, 958, 76, Na Dlouhých 958/76, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
Josef Štorc
|
Neaktivní
od 16.02.2009
|
předseda představenstva |
24.03.2003 |
Adresa: |
31204, 24466662, Plzeň, Na Dlouhých, 76 |
|
Zdeněk Polák
|
Neaktivní
od 16.02.2009
|
člen představenstva |
24.03.2003 |
Adresa: |
33008, 25950347, Zruč-Senec, Na Slovanech, 437 |
|
Jiří Staněk
|
Neaktivní
od 16.02.2009
|
člen představenstva |
24.03.2003 |
Adresa: |
32316, 24425443, Plzeň, Komenského, 87 |
|
Josef Štorc
|
Neaktivní
od 16.02.2009
|
předseda představenstva |
24.03.2003 |
Adresa: |
31200, 24466662, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Na Dlouhých, 958, 76, Na Dlouhých 958/76, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
Zdeněk Polák
|
Neaktivní
od 16.02.2009
|
člen představenstva |
24.03.2003 |
Adresa: |
33008, 25950347, Plzeň-sever, Zruč-Senec, Zruč, Na Slovanech, 437, Na Slovanech 437, Zruč, 33008 Zruč-Senec |
|
Jiří Staněk
|
Neaktivní
od 16.02.2009
|
člen představenstva |
24.03.2003 |
Adresa: |
32300, 24425443, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1079, 87, Komenského 1079/87, Bolevec, 32300 Plzeň |
|