JANA KRÁLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.10.2023 |
Adresa: |
39121, 19767781, Tábor, Turovec, Turovec, 30, č.p. 30, 39121 Turovec |
|
Ing. MICHAELA MELMEROVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
12.03.2021 |
Adresa: |
39102, 23436701, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Lipová, 492, 6 |
|
RICHARD KRÁL
|
Aktivní
|
1. místopředseda výboru |
12.03.2021 |
Adresa: |
39102, 23436701, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Lipová, 492, 6 |
|
KAREL NUHLÍČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.03.2021 |
Adresa: |
39102, 23436701, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Lipová, 492, 6 |
|
Ing. MICHAELA MELMEROVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
12.03.2021 |
Adresa: |
39102, 23436701, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Lipová, 492, 6, Lipová 492/6, 39102 Sezimovo Ústí |
|
RICHARD KRÁL
|
Aktivní
|
1. místopředseda výboru |
12.03.2021 |
Adresa: |
39102, 23436701, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Lipová, 492, 6, Lipová 492/6, 39102 Sezimovo Ústí |
|
KAREL NUHLÍČEK
|
Neaktivní
od 26.10.2023
|
člen výboru |
12.03.2021 |
Adresa: |
39102, 23436701, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Lipová, 492, 6, Lipová 492/6, 39102 Sezimovo Ústí |
|
MICHAELA MELMEROVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2021
|
předseda výboru |
26.09.2016 |
Adresa: |
39102, 23436701, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Lipová, 492, 6 |
|
DOBROSLAV HAUPT
|
Neaktivní
od 12.03.2021
|
místopředseda výboru |
26.09.2016 |
Adresa: |
39102, 23436701, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Lipová, 492, 6 |
|
JAROSLAV KALENSKÝ
|
Neaktivní
od 12.03.2021
|
člen výboru |
26.09.2016 |
Adresa: |
39102, 23436701, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Lipová, 492, 6 |
|
MICHAELA MELMEROVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2021
|
předseda výboru |
26.09.2016 |
Adresa: |
39102, 23436701, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Lipová, 492, 6, Lipová 492/6, 39102 Sezimovo Ústí |
|
DOBROSLAV HAUPT
|
Neaktivní
od 12.03.2021
|
místopředseda výboru |
26.09.2016 |
Adresa: |
39102, 23436701, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Lipová, 492, 6, Lipová 492/6, 39102 Sezimovo Ústí |
|
JAROSLAV KALENSKÝ
|
Neaktivní
od 12.03.2021
|
člen výboru |
26.09.2016 |
Adresa: |
39102, 23436701, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Lipová, 492, 6, Lipová 492/6, 39102 Sezimovo Ústí |
|
JAROSLAV KALENSKÝ
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
člen výboru |
06.01.2014 |
Adresa: |
39102, 23436701, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Lipová, 492, 6 |
|
JAROSLAV KALENSKÝ
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
člen výboru |
06.01.2014 |
Adresa: |
39102, 23436701, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Lipová, 492, 6, Lipová 492/6, 39102 Sezimovo Ústí |
|
Jaroslav Kalenský
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
člen výboru |
03.04.2010 |
Adresa: |
23436701, Sezimovo Ústí, Lipová, 492 |
|
Michaela Melmerová
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
předseda výboru |
03.04.2010 |
Adresa: |
23436701, Sezimovo Ústí, Lipová, 492 |
|
Dobroslav Haupt
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
místopředseda výboru |
03.04.2010 |
Adresa: |
23436701, Sezimovo Ústí, Lipová, 492 |
|
JAROSLAV KALENSKÝ
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
člen výboru |
03.04.2010 |
Adresa: |
39102, 23436701, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Lipová, 492, 6, Lipová 492/6, 39102 Sezimovo Ústí |
|
MICHAELA MELMEROVÁ
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
předseda výboru |
03.04.2010 |
Adresa: |
39102, 23436701, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Lipová, 492, 6, Lipová 492/6, 39102 Sezimovo Ústí |
|
DOBROSLAV HAUPT
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
místopředseda výboru |
03.04.2010 |
Adresa: |
39102, 23436701, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Lipová, 492, 6, Lipová 492/6, 39102 Sezimovo Ústí |
|
Stanislava Jůzová
|
Neaktivní
od 03.04.2010
|
předseda výboru |
03.08.2005 |
Adresa: |
6622143, Radenín, Kozmice, 6 |
|
Tomáš Kloboučník
|
Neaktivní
od 03.04.2010
|
místopředseda výboru |
03.08.2005 |
Adresa: |
19821328, Tábor, Budovatelů, 2617 |
|
Jaroslav Kalenský
|
Neaktivní
od 03.04.2010
|
člen výboru |
03.08.2005 |
Adresa: |
23436701, Sezimovo Ústí, Lipová, 492 |
|
Stanislava Jůzová
|
Neaktivní
od 03.04.2010
|
předseda výboru |
03.08.2005 |
Adresa: |
39155, 6622143, Tábor, Radenín, Kozmice, 6, Kozmice 6, 39155 Radenín |
|
Tomáš Kloboučník
|
Neaktivní
od 03.04.2010
|
místopředseda výboru |
03.08.2005 |
Adresa: |
39002, 19821328, Tábor, Tábor, Tábor, Budovatelů, 2617, Budovatelů 2617, 39002 Tábor |
|
JAROSLAV KALENSKÝ
|
Neaktivní
od 03.04.2010
|
člen výboru |
03.08.2005 |
Adresa: |
39102, 23436701, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Lipová, 492, 6, Lipová 492/6, 39102 Sezimovo Ústí |
|
Jaroslava Svoradová
|
Neaktivní
od 03.08.2005
|
předseda výboru |
17.07.2003 |
Adresa: |
17393914, Soběslav I, nám.Republiky, 98/36 |
|
Tomáš Kloboučník
|
Neaktivní
od 03.08.2005
|
místopředseda výboru |
17.07.2003 |
Adresa: |
19821328, Tábor, Budovatelů, 2617 |
|
Jaroslav Kalenský
|
Neaktivní
od 03.08.2005
|
člen výboru |
17.07.2003 |
Adresa: |
23436701, Sezimovo Ústí, Lipová, 492 |
|
Jaroslava Svoradová
|
Neaktivní
od 03.08.2005
|
předseda výboru |
17.07.2003 |
Adresa: |
39201, 17393914, Tábor, Soběslav, Soběslav I, náměstí Republiky, 98, 36, náměstí Republiky 98/36, Soběslav I, 39201 Soběslav |
|
Tomáš Kloboučník
|
Neaktivní
od 03.08.2005
|
místopředseda výboru |
17.07.2003 |
Adresa: |
39002, 19821328, Tábor, Tábor, Tábor, Budovatelů, 2617, Budovatelů 2617, 39002 Tábor |
|
JAROSLAV KALENSKÝ
|
Neaktivní
od 03.08.2005
|
člen výboru |
17.07.2003 |
Adresa: |
39102, 23436701, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Lipová, 492, 6, Lipová 492/6, 39102 Sezimovo Ústí |
|