VÁCLAV HUNAL
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
15.04.2023 |
Adresa: |
39401, 8870217, Pelhřimov, Rynárec, Rynárec, 163, č.p. 163, 39401 Rynárec |
|
ing. MARIE RYCHTOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
15.04.2023 |
Adresa: |
39464, 8854050, Pelhřimov, Počátky, Počátky, Tovární, 100, Tovární 100, 39464 Počátky |
|
MARTINA POVOLNÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
15.04.2023 |
Adresa: |
39464, 8857598, Pelhřimov, Počátky, Počátky, Tyršova, 484, Tyršova 484, 39464 Počátky |
|
VÁCLAV HUNAL
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
08.04.2020 |
Adresa: |
39401, 8870217, Pelhřimov, Rynárec, Rynárec, 163 |
|
MARIE RYCHTOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
08.04.2020 |
Adresa: |
39464, 8854050, Pelhřimov, Počátky, Počátky, Tovární, 100 |
|
DRAHOMÍRA KŘÍŽKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.04.2020 |
Adresa: |
39464, 8854050, Pelhřimov, Počátky, Počátky, Tovární, 100 |
|
VÁCLAV HUNAL
|
Neaktivní
od 15.04.2023
|
Předseda výboru |
08.04.2020 |
Adresa: |
39401, 8870217, Pelhřimov, Rynárec, Rynárec, 163, č.p. 163, 39401 Rynárec |
|
MARIE RYCHTOVÁ
|
Neaktivní
od 15.04.2023
|
místopředseda výboru |
08.04.2020 |
Adresa: |
39464, 8854050, Pelhřimov, Počátky, Počátky, Tovární, 100, Tovární 100, 39464 Počátky |
|
DRAHOMÍRA KŘÍŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.04.2023
|
člen výboru |
08.04.2020 |
Adresa: |
39464, 8854050, Pelhřimov, Počátky, Počátky, Tovární, 100, Tovární 100, 39464 Počátky |
|
RENÁTA POSPÍCHALOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2020
|
člen výboru |
11.08.2019 |
Adresa: |
58851, 13740288, Jihlava, Kaliště, Kaliště, 75 |
|
RENÁTA POSPÍCHALOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2020
|
člen výboru |
11.08.2019 |
Adresa: |
58851, 13740288, Jihlava, Kaliště, Kaliště, 75, č.p. 75, 58851 Kaliště |
|
RENÁTA POSPÍCHALOVÁ
|
Neaktivní
od 11.08.2019
|
člen výboru |
09.02.2017 |
Adresa: |
39464, 8854050, Pelhřimov, Počátky, Počátky, Tovární, 100 |
|
HANA HOLUBOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2020
|
předseda výboru |
09.02.2017 |
Adresa: |
39464, 8854050, Pelhřimov, Počátky, Počátky, Tovární, 100 |
|
MARIE RYCHTOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2020
|
místopředseda výboru |
09.02.2017 |
Adresa: |
39464, 8854050, Pelhřimov, Počátky, Počátky, Tovární, 100 |
|
RENÁTA POSPÍCHALOVÁ
|
Neaktivní
od 11.08.2019
|
člen výboru |
09.02.2017 |
Adresa: |
39464, 8854050, Pelhřimov, Počátky, Počátky, Tovární, 100, Tovární 100, 39464 Počátky |
|
HANA HOLUBOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2020
|
předseda výboru |
09.02.2017 |
Adresa: |
39464, 8854050, Pelhřimov, Počátky, Počátky, Tovární, 100, Tovární 100, 39464 Počátky |
|
MARIE RYCHTOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2020
|
místopředseda výboru |
09.02.2017 |
Adresa: |
39464, 8854050, Pelhřimov, Počátky, Počátky, Tovární, 100, Tovární 100, 39464 Počátky |
|
HANA HOLUBOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2017
|
předseda výboru |
23.02.2013 |
Adresa: |
39464, 8854050, Počátky, Počátky, Tovární, 100 |
|
MARIE RYCHTOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2017
|
místopředseda výboru |
23.02.2013 |
Adresa: |
39464, 8854050, Počátky, Počátky, Tovární, 100 |
|
RENÁTA POSPÍCHALOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2017
|
člen výboru |
23.02.2013 |
Adresa: |
39464, 8854050, Počátky, Počátky, Tovární, 100 |
|
HANA HOLUBOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2017
|
předseda výboru |
23.02.2013 |
Adresa: |
39464, 8854050, Pelhřimov, Počátky, Počátky, Tovární, 100, Tovární 100, 39464 Počátky |
|
MARIE RYCHTOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2017
|
místopředseda výboru |
23.02.2013 |
Adresa: |
39464, 8854050, Pelhřimov, Počátky, Počátky, Tovární, 100, Tovární 100, 39464 Počátky |
|
RENÁTA POSPÍCHALOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2017
|
člen výboru |
23.02.2013 |
Adresa: |
39464, 8854050, Pelhřimov, Počátky, Počátky, Tovární, 100, Tovární 100, 39464 Počátky |
|
Drahomíra Křížková
|
Neaktivní
od 23.02.2013
|
předseda |
29.08.2003 |
Adresa: |
39464, Počátky, 100 |
|
Hana Lisá
|
Neaktivní
od 23.02.2013
|
člen |
29.08.2003 |
Adresa: |
39464, Počátky, 100 |
|
Jan Vopravil
|
Neaktivní
od 23.02.2013
|
člen |
29.08.2003 |
Adresa: |
39464, Počátky, 100 |
|
Drahomíra Křížková
|
Neaktivní
od 23.02.2013
|
předseda |
29.08.2003 |
Adresa: |
100, Počátky, 39464, 39464 Počátky 100, Česká republika |
|
Hana Lisá
|
Neaktivní
od 23.02.2013
|
člen |
29.08.2003 |
Adresa: |
100, Počátky, 39464, 39464 Počátky 100, Česká republika |
|
Jan Vopravil
|
Neaktivní
od 23.02.2013
|
člen |
29.08.2003 |
Adresa: |
100, Počátky, 39464, 39464 Počátky 100, Česká republika |
|