KAREL HAMR
|
Aktivní
|
předseda výboru |
06.04.2022 |
Adresa: |
37701, 14799669, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 788 |
|
DAVID FRŰHBAUER
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
06.04.2022 |
Adresa: |
37701, 14799651, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 787 |
|
JOSEF SPUDIL
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.04.2022 |
Adresa: |
37701, 14799651, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 787 |
|
KAREL HAMR
|
Aktivní
|
předseda výboru |
06.04.2022 |
Adresa: |
37701, 14799669, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 788, sídliště U Nádraží 788, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
DAVID FRŰHBAUER
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
06.04.2022 |
Adresa: |
37701, 14799651, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 787, sídliště U Nádraží 787, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
JOSEF SPUDIL
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.04.2022 |
Adresa: |
37701, 14799651, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 787, sídliště U Nádraží 787, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
JOSEF SPUDIL
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
předseda výboru |
18.05.2019 |
Adresa: |
37701, 14799651, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 787 |
|
JOSEF SPUDIL
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
předseda výboru |
18.05.2019 |
Adresa: |
37701, 14799651, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 787, sídliště U Nádraží 787, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
JOSEF SPUDIL
|
Neaktivní
od 18.05.2019
|
předseda výboru |
14.02.2019 |
Adresa: |
28002, 2453045, Kolín, Pašinka, Pašinka, 137 |
|
KAREL HAMR
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
místopředseda výboru |
14.02.2019 |
Adresa: |
37701, 14799669, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 788 |
|
DAVID FRŰHBAUER
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
člen výboru |
14.02.2019 |
Adresa: |
37701, 14799651, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 787 |
|
JOSEF SPUDIL
|
Neaktivní
od 18.05.2019
|
předseda výboru |
14.02.2019 |
Adresa: |
28002, 2453045, Kolín, Pašinka, Pašinka, 137, č.p. 137, 28002 Pašinka |
|
KAREL HAMR
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
místopředseda výboru |
14.02.2019 |
Adresa: |
37701, 14799669, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 788, sídliště U Nádraží 788, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
DAVID FRŰHBAUER
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
člen výboru |
14.02.2019 |
Adresa: |
37701, 14799651, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 787, sídliště U Nádraží 787, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
DAVID FRŰHBAUER
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
Člen výboru |
08.01.2018 |
Adresa: |
37701, 14799651, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 787 |
|
DAVID FRŰHBAUER
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
Člen výboru |
08.01.2018 |
Adresa: |
37701, 14799651, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 787, sídliště U Nádraží 787, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
ŠÁRKA FREJLACHOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
Místopředseda výboru |
18.10.2017 |
Adresa: |
37701, 14799669, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 788 |
|
ŠÁRKA FREJLACHOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
Místopředseda výboru |
18.10.2017 |
Adresa: |
37701, 14799669, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 788, sídliště U Nádraží 788, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
RADKA NUNVÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 18.10.2017
|
Místopředseda výboru |
06.08.2017 |
Adresa: |
37833, 14729709, Jindřichův Hradec, Nová Bystřice, Artolec, 57 |
|
RADKA NUNVÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 18.10.2017
|
Místopředseda výboru |
06.08.2017 |
Adresa: |
37833, 14729709, Jindřichův Hradec, Nová Bystřice, Artolec, 57, Artolec 57, 37833 Nová Bystřice |
|
RADKA NUNVÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
Místopředseda výboru |
01.10.2013 |
Adresa: |
37701, 14799669, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 788 |
|
DAVID FRÜHBAUER
|
Neaktivní
od 08.01.2018
|
Člen výboru |
01.10.2013 |
Adresa: |
37701, 14799651, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 787 |
|
KAREL RYŠAVÝ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
Předseda výboru |
01.10.2013 |
Adresa: |
37701, 14799651, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 787 |
|
RADKA NUNVÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
Místopředseda výboru |
01.10.2013 |
Adresa: |
37701, 14799669, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 788, sídliště U Nádraží 788, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
DAVID FRÜHBAUER
|
Neaktivní
od 08.01.2018
|
Člen výboru |
01.10.2013 |
Adresa: |
37701, 14799651, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 787, sídliště U Nádraží 787, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
KAREL RYŠAVÝ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
Předseda výboru |
01.10.2013 |
Adresa: |
37701, 14799651, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 787, sídliště U Nádraží 787, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Silivie Tiapalová
|
Neaktivní
od 26.02.2011
|
místopředseda výboru |
26.02.2011 |
Adresa: |
37701, 14799669, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídl. U nádraží, 788 |
|
Silvie Tiapalová
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
místopředseda výboru |
26.02.2011 |
Adresa: |
37701, 14799669, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídl. U nádraží, 788 |
|
Silivie Tiapalová
|
Neaktivní
od 26.02.2011
|
místopředseda výboru |
26.02.2011 |
Adresa: |
37701, 14799669, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 788, sídliště U Nádraží 788, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Silvie Tiapalová
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
místopředseda výboru |
26.02.2011 |
Adresa: |
37701, 14799669, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 788, sídliště U Nádraží 788, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Bohumír Prokop
|
Neaktivní
od 26.02.2011
|
místopředseda výboru |
02.04.2009 |
Adresa: |
37701, Jindřichův Hradec, Sídl. U nádraží, 788/II |
|
Bohumír Prokop
|
Neaktivní
od 26.02.2011
|
místopředseda výboru |
02.04.2009 |
Adresa: |
37701, 14799669, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 788, sídliště U Nádraží 788, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Radek Vejvar
|
Neaktivní
od 02.04.2009
|
místopředseda výboru |
03.07.2008 |
Adresa: |
37701, Jindřichův Hradec, Sídl. U nádraží, 788/II |
|
Mgr. Karel Ryšavý
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
předseda výboru |
03.07.2008 |
Adresa: |
37701, Jindřichův Hradec, Sídl. U nádraží, 787/II |
|
Šárka Frejlachová
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
členka výboru |
03.07.2008 |
Adresa: |
37701, Jindřichův Hradec, Sídl. U nádraží, 788/II |
|
Radek Vejvar
|
Neaktivní
od 02.04.2009
|
místopředseda výboru |
03.07.2008 |
Adresa: |
37701, 14799669, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 788, sídliště U Nádraží 788, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Mgr. Karel Ryšavý
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
předseda výboru |
03.07.2008 |
Adresa: |
37701, 14799651, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 787, sídliště U Nádraží 787, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
ŠÁRKA FREJLACHOVÁ
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
členka výboru |
03.07.2008 |
Adresa: |
37701, 14799669, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 788, sídliště U Nádraží 788, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Mgr. Karel Ryšavý
|
Neaktivní
od 03.07.2008
|
Předseda výboru |
03.09.2003 |
Adresa: |
Jindřichův Hradec, sídliště U nádraží, 787/II |
|
Bohumil Prokop
|
Neaktivní
od 03.07.2008
|
Místopředseda výboru |
03.09.2003 |
Adresa: |
Jindřichův Hradec, sídliště U nádraží, 788/II |
|
Miroslava Kaiseršotová
|
Neaktivní
od 03.07.2008
|
Člen výboru |
03.09.2003 |
Adresa: |
Jindřichův Hradec, sídliště U nádraží, 787/II |
|
Mgr. Karel Ryšavý
|
Neaktivní
od 03.07.2008
|
Předseda výboru |
03.09.2003 |
Adresa: |
37701, 14799651, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 787, sídliště U Nádraží 787, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Bohumil Prokop
|
Neaktivní
od 03.07.2008
|
Místopředseda výboru |
03.09.2003 |
Adresa: |
37701, 14799669, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 788, sídliště U Nádraží 788, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Miroslava Kaiseršotová
|
Neaktivní
od 03.07.2008
|
Člen výboru |
03.09.2003 |
Adresa: |
37701, 14799651, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, sídliště U Nádraží, 787, sídliště U Nádraží 787, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|