MARTINA KADLECOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
10.05.2023 |
Adresa: |
37881, 14767104, Jindřichův Hradec, Slavonice, Slavonice, Svatopluka Čecha, 87, Svatopluka Čecha 87, 37881 Slavonice |
|
JANA ZRŮCKÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
10.05.2023 |
Adresa: |
37881, 14767104, Jindřichův Hradec, Slavonice, Slavonice, Svatopluka Čecha, 87, Svatopluka Čecha 87, 37881 Slavonice |
|
VĚRA KADLECOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.05.2023 |
Adresa: |
37881, 14767104, Jindřichův Hradec, Slavonice, Slavonice, Svatopluka Čecha, 87, Svatopluka Čecha 87, 37881 Slavonice |
|
MARTINA KADLECOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
03.01.2015 |
Adresa: |
37881, 14767104, Slavonice, Slavonice, Svatopluka Čecha, 87 |
|
JANA ZRŮCKÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
03.01.2015 |
Adresa: |
37881, 14767104, Slavonice, Slavonice, Svatopluka Čecha, 87 |
|
VĚRA KADLECOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.01.2015 |
Adresa: |
37881, 14767104, Slavonice, Slavonice, Svatopluka Čecha, 87 |
|
MARTINA KADLECOVÁ
|
Neaktivní
od 10.05.2023
|
předseda výboru |
03.01.2015 |
Adresa: |
37881, 14767104, Jindřichův Hradec, Slavonice, Slavonice, Svatopluka Čecha, 87, Svatopluka Čecha 87, 37881 Slavonice |
|
JANA ZRŮCKÁ
|
Neaktivní
od 10.05.2023
|
místopředseda výboru |
03.01.2015 |
Adresa: |
37881, 14767104, Jindřichův Hradec, Slavonice, Slavonice, Svatopluka Čecha, 87, Svatopluka Čecha 87, 37881 Slavonice |
|
VĚRA KADLECOVÁ
|
Neaktivní
od 10.05.2023
|
člen výboru |
03.01.2015 |
Adresa: |
37881, 14767104, Jindřichův Hradec, Slavonice, Slavonice, Svatopluka Čecha, 87, Svatopluka Čecha 87, 37881 Slavonice |
|
VLASTISLAV KAŠPÁREK
|
Neaktivní
od 03.01.2015
|
Předseda výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
37881, 14767104, Slavonice, Slavonice, Svatopluka Čecha, 87 |
|
MARTINA KADLECOVÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2015
|
Místopředseda výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
37881, 14767104, Slavonice, Slavonice, Svatopluka Čecha, 87 |
|
JANA ZRŮCKÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2015
|
Člen výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
37881, 14767104, Slavonice, Slavonice, Svatopluka Čecha, 87 |
|
VLASTISLAV KAŠPÁREK
|
Neaktivní
od 03.01.2015
|
Předseda výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
37881, 14767104, Jindřichův Hradec, Slavonice, Slavonice, Svatopluka Čecha, 87, Svatopluka Čecha 87, 37881 Slavonice |
|
MARTINA KADLECOVÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2015
|
Místopředseda výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
37881, 14767104, Jindřichův Hradec, Slavonice, Slavonice, Svatopluka Čecha, 87, Svatopluka Čecha 87, 37881 Slavonice |
|
JANA ZRŮCKÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2015
|
Člen výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
37881, 14767104, Jindřichův Hradec, Slavonice, Slavonice, Svatopluka Čecha, 87, Svatopluka Čecha 87, 37881 Slavonice |
|
Martina Kadlecová
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
místopředseda výboru |
14.12.2011 |
Adresa: |
37881, 14767104, Slavonice, Svatopluka Čecha, 87 |
|
MARTINA KADLECOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
místopředseda výboru |
14.12.2011 |
Adresa: |
37881, 14767104, Jindřichův Hradec, Slavonice, Slavonice, Svatopluka Čecha, 87, Svatopluka Čecha 87, 37881 Slavonice |
|
Vlastislav Kašpárek
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
člen výboru |
17.05.2011 |
Adresa: |
37881, 14767104, Slavonice, Svatopluka Čecha, 87 |
|
VLASTISLAV KAŠPÁREK
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
člen výboru |
17.05.2011 |
Adresa: |
37881, 14767104, Jindřichův Hradec, Slavonice, Slavonice, Svatopluka Čecha, 87, Svatopluka Čecha 87, 37881 Slavonice |
|
Eva Zachová
|
Neaktivní
od 17.05.2011
|
člen výboru |
24.12.2008 |
Adresa: |
37881, 14767104, Slavonice, Svatopluka Čecha, 87 |
|
Martina Šuhajová
|
Neaktivní
od 14.12.2011
|
místopředseda výboru |
24.12.2008 |
Adresa: |
38001, 14822113, Dačice, Třída 9.května, 130 |
|
Eva Zachová
|
Neaktivní
od 17.05.2011
|
člen výboru |
24.12.2008 |
Adresa: |
37881, 14767104, Jindřichův Hradec, Slavonice, Slavonice, Svatopluka Čecha, 87, Svatopluka Čecha 87, 37881 Slavonice |
|
Martina Šuhajová
|
Neaktivní
od 14.12.2011
|
místopředseda výboru |
24.12.2008 |
Adresa: |
38001, 14822113, Jindřichův Hradec, Dačice, Dačice V, Třída 9. května, 130, Třída 9. května 130, Dačice V, 38001 Dačice |
|
Oldřich Jahoda
|
Neaktivní
od 24.12.2008
|
místopředseda výboru |
14.11.2003 |
Adresa: |
Slavonice, Sv. Čecha, 87 |
|
Marie Griešová
|
Neaktivní
od 24.12.2008
|
člen výboru |
14.11.2003 |
Adresa: |
Slavonice, Sv. Čecha, 87 |
|
Jana Zrůcká
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
předseda výboru |
14.11.2003 |
Adresa: |
Slavonice, Sv. Čecha, 87 |
|
Oldřich Jahoda
|
Neaktivní
od 24.12.2008
|
místopředseda výboru |
14.11.2003 |
Adresa: |
37881, 14767104, Jindřichův Hradec, Slavonice, Slavonice, Svatopluka Čecha, 87, Svatopluka Čecha 87, 37881 Slavonice |
|
Marie Griešová
|
Neaktivní
od 24.12.2008
|
člen výboru |
14.11.2003 |
Adresa: |
37881, 14767104, Jindřichův Hradec, Slavonice, Slavonice, Svatopluka Čecha, 87, Svatopluka Čecha 87, 37881 Slavonice |
|
JANA ZRŮCKÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
předseda výboru |
14.11.2003 |
Adresa: |
37881, 14767104, Jindřichův Hradec, Slavonice, Slavonice, Svatopluka Čecha, 87, Svatopluka Čecha 87, 37881 Slavonice |
|