ROBERT MAYR
|
Aktivní
|
předseda výboru |
05.03.2024 |
Adresa: |
39501, 20169582, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Výstavní, 994, Výstavní 994, 39501 Pacov |
|
SVĚTLA ŠVECOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.03.2024 |
Adresa: |
39501, 20169582, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Výstavní, 994, Výstavní 994, 39501 Pacov |
|
VOJTĚCH ZAMRZLA
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.03.2024 |
Adresa: |
39501, 20169582, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Výstavní, 994, Výstavní 994, 39501 Pacov |
|
LUBOMÍR ŠULA
|
Aktivní
|
předseda |
31.05.2018 |
Adresa: |
39501, 20169582, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Výstavní, 994 |
|
ROBERT MAYR
|
Aktivní
|
místopředseda |
31.05.2018 |
Adresa: |
39501, 20169582, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Výstavní, 994 |
|
SVĚTLA ŠVECOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
31.05.2018 |
Adresa: |
39501, 20169582, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Výstavní, 994 |
|
LUBOMÍR ŠULA
|
Neaktivní
od 05.03.2024
|
předseda |
31.05.2018 |
Adresa: |
39501, 20169582, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Výstavní, 994, Výstavní 994, 39501 Pacov |
|
ROBERT MAYR
|
Neaktivní
od 05.03.2024
|
místopředseda |
31.05.2018 |
Adresa: |
39501, 20169582, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Výstavní, 994, Výstavní 994, 39501 Pacov |
|
SVĚTLA ŠVECOVÁ
|
Neaktivní
od 05.03.2024
|
člen výboru |
31.05.2018 |
Adresa: |
39501, 20169582, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Výstavní, 994, Výstavní 994, 39501 Pacov |
|
ROBERT MAYR
|
Neaktivní
od 31.05.2018
|
místopředseda výboru |
08.12.2016 |
Adresa: |
39501, 20169582, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Výstavní, 994 |
|
JAROSLAV KREJČÍ
|
Neaktivní
od 31.05.2018
|
předseda výboru |
08.12.2016 |
Adresa: |
39501, 20169582, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Výstavní, 994 |
|
SVĚTLA ŠVECOVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2018
|
Člen výboru |
08.12.2016 |
Adresa: |
39501, 20169582, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Výstavní, 994 |
|
ROBERT MAYR
|
Neaktivní
od 31.05.2018
|
místopředseda výboru |
08.12.2016 |
Adresa: |
39501, 20169582, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Výstavní, 994, Výstavní 994, 39501 Pacov |
|
JAROSLAV KREJČÍ
|
Neaktivní
od 31.05.2018
|
předseda výboru |
08.12.2016 |
Adresa: |
39501, 20169582, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Výstavní, 994, Výstavní 994, 39501 Pacov |
|
SVĚTLA ŠVECOVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2018
|
Člen výboru |
08.12.2016 |
Adresa: |
39501, 20169582, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Výstavní, 994, Výstavní 994, 39501 Pacov |
|
Robert Mayr
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
místopředseda výboru |
06.06.2008 |
Adresa: |
20169582, Pacov, Výstavní, 994 |
|
Jaroslav Krejčí
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
předseda výboru |
06.06.2008 |
Adresa: |
20169582, Pacov, Výstavní, 994 |
|
ROBERT MAYR
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
místopředseda výboru |
06.06.2008 |
Adresa: |
39501, 20169582, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Výstavní, 994, Výstavní 994, 39501 Pacov |
|
JAROSLAV KREJČÍ
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
předseda výboru |
06.06.2008 |
Adresa: |
39501, 20169582, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Výstavní, 994, Výstavní 994, 39501 Pacov |
|
Světla Švecová
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
Člen výboru |
02.06.2007 |
Adresa: |
20169582, Pacov, Výstavní, 994 |
|
SVĚTLA ŠVECOVÁ
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
Člen výboru |
02.06.2007 |
Adresa: |
39501, 20169582, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Výstavní, 994, Výstavní 994, 39501 Pacov |
|
Renata Vítů
|
Neaktivní
od 02.06.2007
|
Člen výboru |
23.12.2003 |
Adresa: |
20169582, Pacov, Výstavní, 994 |
|
Robert Mayr
|
Neaktivní
od 06.06.2008
|
Předseda výboru |
23.12.2003 |
Adresa: |
20169582, Pacov, Výstavní, 994 |
|
Jaroslav Krejčí
|
Neaktivní
od 06.06.2008
|
Místopředseda výboru |
23.12.2003 |
Adresa: |
20169582, Pacov, Výstavní, 994 |
|
Renata Vítů
|
Neaktivní
od 02.06.2007
|
Člen výboru |
23.12.2003 |
Adresa: |
39501, 20169582, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Výstavní, 994, Výstavní 994, 39501 Pacov |
|
ROBERT MAYR
|
Neaktivní
od 06.06.2008
|
Předseda výboru |
23.12.2003 |
Adresa: |
39501, 20169582, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Výstavní, 994, Výstavní 994, 39501 Pacov |
|
JAROSLAV KREJČÍ
|
Neaktivní
od 06.06.2008
|
Místopředseda výboru |
23.12.2003 |
Adresa: |
39501, 20169582, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Výstavní, 994, Výstavní 994, 39501 Pacov |
|