Ing. Filip Schneedorfer
|
Aktivní
|
jednatel |
26.03.2023 |
Adresa: |
37008, 23414138, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Osiková, 1584, 19, Osiková 1584/19, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|
JAN ČAJAN
|
Aktivní
|
jednatel |
19.02.2021 |
Adresa: |
38301, 17696241, Prachatice, Prachatice, Prachatice I, Poštovní, 119 |
|
JAN ČAJAN
|
Aktivní
|
jednatel |
19.02.2021 |
Adresa: |
38301, 17696241, Prachatice, Prachatice, Prachatice I, Poštovní, 119, Poštovní 119, Prachatice I, 38301 Prachatice |
|
Ing. MILOŠ SCHNEEDORFER
|
Aktivní
|
jednatel |
23.03.2019 |
Adresa: |
37341, 20012799, České Budějovice, Sedlec, Vlhlavy, 35 |
|
Ing. MILOŠ SCHNEEDORFER
|
Neaktivní
od 26.03.2023
|
jednatel |
23.03.2019 |
Adresa: |
37341, 20012799, České Budějovice, Sedlec, Vlhlavy, 35, Vlhlavy 35, 37341 Sedlec |
|
JAN ČAJAN
|
Neaktivní
od 19.02.2021
|
jednatel |
09.01.2014 |
Adresa: |
38301, 23336951, Prachatice, Prachatice II, Okrouhlá, 1224 |
|
Jan Čajan
|
Neaktivní
od 19.02.2021
|
jednatel |
09.01.2014 |
Adresa: |
38301, 23336951, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Okrouhlá, 1224, Okrouhlá 1224, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
JAN BERGER
|
Neaktivní
od 09.01.2014
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
25091, 40788415, Svémyslice, Svémyslice, Polní, 130 |
|
JAN BERGER
|
Neaktivní
od 09.01.2014
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
25091, 40788415, Praha-východ, Svémyslice, Svémyslice, Polní, 130, Polní 130, 25091 Svémyslice |
|
Ing. Pavel Černý
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
07.05.2010 |
Adresa: |
37341, 17602645, HLuboká nad Vltavou, Janáčkova, 985 |
|
Ing. Pavel Černý
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
07.05.2010 |
Adresa: |
37341, 17602645, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Janáčkova, 985, Janáčkova 985, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
Ing. Aleš Kotěra
|
Neaktivní
od 07.05.2010
|
jednatel |
08.09.2009 |
Adresa: |
18200, 26286726, Praha 8, Nad Okrouhlíkem, 2365/17 |
|
Ing. ALEŠ KOTĚRA
|
Neaktivní
od 07.05.2010
|
jednatel |
08.09.2009 |
Adresa: |
18200, 26286726, Praha, Libeň, Nad Okrouhlíkem, 2365, 17, Nad Okrouhlíkem 2365/17, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
Ing. Aleš Kotěra
|
Neaktivní
od 08.09.2009
|
jednatel |
04.12.2007 |
Adresa: |
14100, 21912424, Praha 4, Pekárenská, 1164/2 |
|
Ing. Aleš Kotěra
|
Neaktivní
od 08.09.2009
|
jednatel |
04.12.2007 |
Adresa: |
14100, 21912424, Praha, Michle, Pekárenská, 1164, 2, Pekárenská 1164/2, Michle, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Miloš Schneedorfer
|
Neaktivní
od 23.03.2019
|
jednatel |
27.11.2003 |
Adresa: |
37008, České Budějovice, Osiková, 19 |
|
Ing. Miloš Schneedorfer
|
Neaktivní
od 23.03.2019
|
jednatel |
27.11.2003 |
Adresa: |
37008, 23414138, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Osiková, 1584, 19, Osiková 1584/19, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|