JAKUB TERINGL
|
Aktivní
|
jednatel |
09.10.2020 |
Adresa: |
37401, 30779901, České Budějovice, Kamenná, Kamenná, 4 |
|
JAKUB TERINGL
|
Aktivní
|
jednatel |
09.10.2020 |
Adresa: |
37401, 30779901, České Budějovice, Kamenná, Kamenná, 4, č.p. 4, 37401 Kamenná |
|
Jakub Teringl
|
Neaktivní
od 09.10.2020
|
jednatel |
08.11.2019 |
Adresa: |
37005, 23355069, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, J. Bendy, 1308, 10 |
|
Jakub Teringl
|
Neaktivní
od 09.10.2020
|
jednatel |
08.11.2019 |
Adresa: |
37005, 23355069, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, J. Bendy, 1308, 10, J. Bendy 1308/10, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Jakub Teringl
|
Neaktivní
od 08.11.2019
|
jednatel |
08.07.2004 |
Adresa: |
37005, 23355069, České Budějovice, J.Bendy, 1308/10 |
|
Jakub Teringl
|
Neaktivní
od 08.11.2019
|
jednatel |
08.07.2004 |
Adresa: |
37005, 23355069, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, J. Bendy, 1308, 10, J. Bendy 1308/10, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Mgr. Martin Pražák
|
Neaktivní
od 08.07.2004
|
Jednatel |
03.02.2004 |
Adresa: |
37001, 23375850, České Budějovice, Nová, 1992/28 |
|
Mgr. Martin Pražák
|
Neaktivní
od 08.07.2004
|
Jednatel |
03.02.2004 |
Adresa: |
37001, 23375850, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Nová, 1992, 28, Nová 1992/28, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|