Bc. TOMÁŠ HARTL
|
Aktivní
|
jednatel |
06.12.2016 |
Adresa: |
39461, 8778922, Pelhřimov, Božejov, Božejov, 24 |
|
Bc. TOMÁŠ HARTL
|
Aktivní
|
jednatel |
06.12.2016 |
Adresa: |
39461, 8778922, Pelhřimov, Božejov, Božejov, 24, č.p. 24, 39461 Božejov |
|
FRANTIŠEK HARTL
|
Neaktivní
od 09.03.2020
|
jednatel |
06.12.2016 |
Adresa: |
39461, 8778922, Pelhřimov, Božejov, Božejov, 24 |
|
FRANTIŠEK HARTL
|
Neaktivní
od 09.03.2020
|
jednatel |
06.12.2016 |
Adresa: |
39461, 8778922, Pelhřimov, Božejov, Božejov, 24, č.p. 24, 39461 Božejov |
|
František Hartl
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
39461, 8778922, Božejov, Božejov, 24 |
|
FRANTIŠEK HARTL
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
39461, 8778922, Pelhřimov, Božejov, Božejov, 24, č.p. 24, 39461 Božejov |
|
Bc. Tomáš Hartl
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
jednatel |
18.05.2012 |
Adresa: |
39461, 8778922, Božejov, Božejov, 24 |
|
Bc. TOMÁŠ HARTL
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
jednatel |
18.05.2012 |
Adresa: |
39461, 8778922, Pelhřimov, Božejov, Božejov, 24, č.p. 24, 39461 Božejov |
|
Miroslav Slezák
|
Neaktivní
od 18.05.2012
|
jednatel |
20.01.2004 |
Adresa: |
Hovorčovice, Revoluční, 404 |
|
František Hartl
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
jednatel |
20.01.2004 |
|
Miroslav Slezák
|
Neaktivní
od 18.05.2012
|
jednatel |
20.01.2004 |
Adresa: |
25064, 25987283, Praha-východ, Hovorčovice, Hovorčovice, Revoluční, 404, Revoluční 404, 25064 Hovorčovice |
|
František Hartl
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
jednatel |
20.01.2004 |
Adresa: |
24, Božejov, Božejov 24, Česká republika |
|