LUCIE ŠVECOVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
předseda představenstva |
20.08.2013 |
Adresa: |
37001, 40991300, České Budějovice, České Budějovice 2, U Lučního jezu, 1712, 6b |
|
VÁCLAV ŠVEC
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen představenstva |
20.08.2013 |
Adresa: |
37001, 40991300, České Budějovice, České Budějovice 2, U Lučního jezu, 1712, 6b |
|
Ing. JIŘÍ TUŠEK
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen představenstva |
20.08.2013 |
Adresa: |
38301, 17690919, Záblatí, Hlásná Lhota, 24 |
|
VÁCLAV ŠVEC
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen představenstva |
20.08.2013 |
Adresa: |
37001, 40991300, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, U Lučního jezu, 1712, 6b, U Lučního jezu 1712/6b, České Budějovice 2, 37001 České Budějovice |
|
LUCIE ŠVECOVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
předseda představenstva |
20.08.2013 |
Adresa: |
37001, 40991300, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, U Lučního jezu, 1712, 6b, U Lučního jezu 1712/6b, České Budějovice 2, 37001 České Budějovice |
|
Ing. JIŘÍ TUŠEK
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen představenstva |
20.08.2013 |
Adresa: |
38301, 17690919, Prachatice, Záblatí, Hlásná Lhota, 24, Hlásná Lhota 24, 38301 Záblatí |
|
Václav Švec
|
Neaktivní
od 20.08.2013
|
člen představenstva |
11.11.2004 |
Adresa: |
37007, 23424583, České Budějovice, Boršovská, 1149/5 |
|
Václav Švec
|
Neaktivní
od 20.08.2013
|
člen představenstva |
11.11.2004 |
Adresa: |
37007, 23424583, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Boršovská, 1149, 5, Boršovská 1149/5, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice |
|
Hana Meškanová
|
Neaktivní
od 11.11.2004
|
člen představenstva |
15.03.2004 |
Adresa: |
23341343, České Budějovice, Široká, 119/12 |
|
Lucie Švecová
|
Neaktivní
od 20.08.2013
|
předseda představenstva |
15.03.2004 |
Adresa: |
3, České Budějovice, Lidická, 7 |
|
Ing. Jiří Tušek
|
Neaktivní
od 20.08.2013
|
člen představenstva |
15.03.2004 |
Adresa: |
23354143, České Budějovice, Fr. Ondříčka, 22 |
|
Hana Meškanová
|
Neaktivní
od 11.11.2004
|
člen představenstva |
15.03.2004 |
Adresa: |
37001, 23341343, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, Široká, 119, 12, Široká 119/12, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|
Lucie Švecová
|
Neaktivní
od 20.08.2013
|
předseda představenstva |
15.03.2004 |
Adresa: |
37001, 23415509, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Lidická tř., 135, 7, Lidická tř. 135/7, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|
Ing. Jiří Tušek
|
Neaktivní
od 20.08.2013
|
člen představenstva |
15.03.2004 |
Adresa: |
37011, 23354143, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, 1209, 22, Fr. Ondříčka 1209/22, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|