JAN GRABMÜLLER
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
24.07.2024 |
Adresa: |
37006, 75121859, České Budějovice, Srubec, Srubec, Slunečná, 1083, Slunečná 1083, 37006 Srubec |
|
JIŘINA KNETLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.03.2024 |
Adresa: |
38601, 18439187, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Sokolovská, 982, Sokolovská 982, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
MARTIN KADLEC
|
Aktivní
|
předseda výboru |
21.03.2024 |
Adresa: |
38601, 18434410, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Nádražní, 433, Nádražní 433, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
JAN GRABMÜLLER
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
17.02.2021 |
Adresa: |
38601, 18442251, Strakonice, Strakonice, Strakonice II, Bezděkovská, 75 |
|
MARTIN KADLEC
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.03.2019 |
Adresa: |
38601, 18434410, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Nádražní, 433 |
|
JIŘINA KNETLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.03.2019 |
Adresa: |
38601, 18439187, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Sokolovská, 982 |
|
JAN GRABMÜLLER
|
Neaktivní
od 24.07.2024
|
místopředseda výboru |
21.03.2024 |
Adresa: |
38601, 18442251, Strakonice, Strakonice, Strakonice II, Bezděkovská, 75, Bezděkovská 75, Strakonice II, 38601 Strakonice |
|
JAN GRABMÜLLER
|
Neaktivní
od 21.03.2024
|
místopředseda výboru |
17.02.2021 |
Adresa: |
38601, 18442251, Strakonice, Strakonice, Strakonice II, Bezděkovská, 75, Bezděkovská 75, Strakonice II, 38601 Strakonice |
|
JAN GRABMÜLLER
|
Neaktivní
od 17.02.2021
|
místopředseda výboru |
15.03.2019 |
Adresa: |
38601, 18439187, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Sokolovská, 982 |
|
JAN GRABMÜLLER
|
Neaktivní
od 17.02.2021
|
místopředseda výboru |
15.03.2019 |
Adresa: |
38601, 18439187, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Sokolovská, 982, Sokolovská 982, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
JIŘINA KNETLOVÁ
|
Neaktivní
od 21.03.2024
|
člen výboru |
15.03.2019 |
Adresa: |
38601, 18439187, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Sokolovská, 982, Sokolovská 982, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
MARTIN KADLEC
|
Neaktivní
od 21.03.2024
|
předseda výboru |
15.03.2019 |
Adresa: |
38601, 18434410, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Nádražní, 433, Nádražní 433, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
VÁCLAV ČEŠKA
|
Neaktivní
od 15.03.2019
|
předseda výboru |
29.03.2014 |
Adresa: |
38601, 18439187, Strakonice, Strakonice I, Sokolovská, 982 |
|
VÁCLAV ZDYCHYNEC
|
Neaktivní
od 15.03.2019
|
místopředseda výboru |
29.03.2014 |
Adresa: |
38601, 18439187, Strakonice, Strakonice I, Sokolovská, 982 |
|
JIŘINA KNETLOVÁ
|
Neaktivní
od 15.03.2019
|
člen výboru |
29.03.2014 |
Adresa: |
38601, 18439187, Strakonice, Strakonice I, Sokolovská, 982 |
|
VÁCLAV ČEŠKA
|
Neaktivní
od 15.03.2019
|
předseda výboru |
29.03.2014 |
Adresa: |
38601, 18439187, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Sokolovská, 982, Sokolovská 982, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
VÁCLAV ZDYCHYNEC
|
Neaktivní
od 15.03.2019
|
místopředseda výboru |
29.03.2014 |
Adresa: |
38601, 18439187, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Sokolovská, 982, Sokolovská 982, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
JIŘINA KNETLOVÁ
|
Neaktivní
od 15.03.2019
|
člen výboru |
29.03.2014 |
Adresa: |
38601, 18439187, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Sokolovská, 982, Sokolovská 982, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Václav Češka
|
Neaktivní
od 29.03.2014
|
předseda výboru |
27.03.2009 |
Adresa: |
38601, 18439187, Strakonice, Sokolovská, 982 |
|
Václav Zdychynec
|
Neaktivní
od 29.03.2014
|
místopředseda výboru |
27.03.2009 |
Adresa: |
38601, 18439187, Strakonice, Sokolovská, 982 |
|
Jiřina Knetlová
|
Neaktivní
od 29.03.2014
|
člen výboru |
27.03.2009 |
Adresa: |
38601, 18439187, Strakonice, Sokolovská, 982 |
|
VÁCLAV ČEŠKA
|
Neaktivní
od 29.03.2014
|
předseda výboru |
27.03.2009 |
Adresa: |
38601, 18439187, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Sokolovská, 982, Sokolovská 982, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
VÁCLAV ZDYCHYNEC
|
Neaktivní
od 29.03.2014
|
místopředseda výboru |
27.03.2009 |
Adresa: |
38601, 18439187, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Sokolovská, 982, Sokolovská 982, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
JIŘINA KNETLOVÁ
|
Neaktivní
od 29.03.2014
|
člen výboru |
27.03.2009 |
Adresa: |
38601, 18439187, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Sokolovská, 982, Sokolovská 982, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Václav Češka
|
Neaktivní
od 27.03.2009
|
předseda výboru |
06.04.2004 |
Adresa: |
38601, 18439187, Strakonice, Sokolovská, 982 |
|
Václav Zdychynec
|
Neaktivní
od 27.03.2009
|
místopředseda výboru |
06.04.2004 |
Adresa: |
38601, 18439187, Strakonice, Sokolovská, 982 |
|
Jiřina Knetlová
|
Neaktivní
od 27.03.2009
|
člen výboru |
06.04.2004 |
Adresa: |
38601, 18439187, Strakonice, Sokolovská, 982 |
|
VÁCLAV ČEŠKA
|
Neaktivní
od 27.03.2009
|
předseda výboru |
06.04.2004 |
Adresa: |
38601, 18439187, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Sokolovská, 982, Sokolovská 982, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
VÁCLAV ZDYCHYNEC
|
Neaktivní
od 27.03.2009
|
místopředseda výboru |
06.04.2004 |
Adresa: |
38601, 18439187, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Sokolovská, 982, Sokolovská 982, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
JIŘINA KNETLOVÁ
|
Neaktivní
od 27.03.2009
|
člen výboru |
06.04.2004 |
Adresa: |
38601, 18439187, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Sokolovská, 982, Sokolovská 982, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|