PETRA KALKUSOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.07.2023 |
Adresa: |
37701, 14807157, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 553, sídliště Vajgar 553, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
HANA HLADOVCOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.07.2022 |
Adresa: |
37701, 14807131, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 551 |
|
MICHAL DVOŘÁK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
15.07.2022 |
Adresa: |
37701, 14807131, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 551 |
|
ZDENKA MUSILOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.07.2022 |
Adresa: |
37701, 14807157, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 553 |
|
PAVEL SOVA
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.07.2022 |
Adresa: |
37701, 14807165, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 554 |
|
BOŽENA LUSKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.07.2022 |
Adresa: |
37701, 14807173, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 555 |
|
HANA SLUKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.07.2022 |
Adresa: |
37701, 14808137, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 694 |
|
HANA HLADOVCOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.07.2022 |
Adresa: |
37701, 14807131, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 551, sídliště Vajgar 551, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
MICHAL DVOŘÁK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
15.07.2022 |
Adresa: |
37701, 14807131, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 551, sídliště Vajgar 551, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
PAVEL SOVA
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.07.2022 |
Adresa: |
37701, 14807165, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 554, sídliště Vajgar 554, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
BOŽENA LUSKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.07.2022 |
Adresa: |
37701, 14807173, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 555, sídliště Vajgar 555, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
HANA SLUKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.07.2022 |
Adresa: |
37701, 14808137, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 694, sídliště Vajgar 694, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
ZDENKA MUSILOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2023
|
člen výboru |
15.07.2022 |
Adresa: |
37701, 14807157, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 553, sídliště Vajgar 553, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
MICHAL DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 15.07.2022
|
předseda výboru |
28.06.2017 |
Adresa: |
37701, 14807131, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 551 |
|
HANA HLADOVCOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2022
|
člen výboru |
28.06.2017 |
Adresa: |
37701, 14807131, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 551 |
|
MICHAL DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 15.07.2022
|
předseda výboru |
28.06.2017 |
Adresa: |
37701, 14807131, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 551, sídliště Vajgar 551, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
HANA HLADOVCOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2022
|
člen výboru |
28.06.2017 |
Adresa: |
37701, 14807131, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 551, sídliště Vajgar 551, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
VERONIKA ŠEDIVÁ
|
Neaktivní
od 28.06.2017
|
předseda výboru |
17.07.2015 |
Adresa: |
37701, 14807998, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 677 |
|
VERONIKA ŠEDIVÁ
|
Neaktivní
od 28.06.2017
|
předseda výboru |
17.07.2015 |
Adresa: |
37701, 14807998, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 677, sídliště Vajgar 677, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
VERONIKA ŠEDIVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
předseda výboru |
17.06.2014 |
Adresa: |
37701, 14807165, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 554 |
|
MILENA ČAPKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.06.2017
|
člen výboru |
17.06.2014 |
Adresa: |
37701, 14807131, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 551 |
|
DAGMAR PELTANOVÁ
|
Neaktivní
od 03.03.2022
|
člen výboru |
17.06.2014 |
Adresa: |
37701, 14807181, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 556 |
|
ZDENKA MUSILOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2022
|
člen výboru |
17.06.2014 |
Adresa: |
37701, 14807157, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 553 |
|
BOŽENA LUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2022
|
člen výboru |
17.06.2014 |
Adresa: |
37701, 14807173, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 555 |
|
VERONIKA ŠEDIVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
předseda výboru |
17.06.2014 |
Adresa: |
37701, 14807165, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 554, sídliště Vajgar 554, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
MILENA ČAPKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.06.2017
|
člen výboru |
17.06.2014 |
Adresa: |
37701, 14807131, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 551, sídliště Vajgar 551, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
DAGMAR PELTANOVÁ
|
Neaktivní
od 03.03.2022
|
člen výboru |
17.06.2014 |
Adresa: |
37701, 14807181, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 556, sídliště Vajgar 556, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
ZDENKA MUSILOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2022
|
člen výboru |
17.06.2014 |
Adresa: |
37701, 14807157, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 553, sídliště Vajgar 553, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
BOŽENA LUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2022
|
člen výboru |
17.06.2014 |
Adresa: |
37701, 14807173, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 555, sídliště Vajgar 555, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Zdenka Musilová
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
Předseda výboru |
16.06.2012 |
Adresa: |
37701, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídl. Vajgar, 553 |
|
Božena Lusková
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
Místopředseda výboru |
16.06.2012 |
Adresa: |
37701, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídl. Vajgar, 555 |
|
Veronika Šedivá
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
Člen výboru |
16.06.2012 |
Adresa: |
37701, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídl. Vajgar, 554 |
|
Dagmar Peltanová
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
Člen výboru |
16.06.2012 |
Adresa: |
37701, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídl. Vajgar, 556 |
|
Milena Čapková
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
Člen výboru |
16.06.2012 |
Adresa: |
37701, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídl. Vajgar, 551 |
|
Olga Haasová
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
Člen výboru |
16.06.2012 |
Adresa: |
37701, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídl. Vajgar, 552 |
|
BOŽENA LUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
Místopředseda výboru |
16.06.2012 |
Adresa: |
37701, 14807173, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 555, sídliště Vajgar 555, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
VERONIKA ŠEDIVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
Člen výboru |
16.06.2012 |
Adresa: |
37701, 14807165, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 554, sídliště Vajgar 554, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
DAGMAR PELTANOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
Člen výboru |
16.06.2012 |
Adresa: |
37701, 14807181, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 556, sídliště Vajgar 556, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
MILENA ČAPKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
Člen výboru |
16.06.2012 |
Adresa: |
37701, 14807131, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 551, sídliště Vajgar 551, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Olga Haasová
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
Člen výboru |
16.06.2012 |
Adresa: |
37701, 14807149, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 552, sídliště Vajgar 552, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
ZDENKA MUSILOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
Předseda výboru |
16.06.2012 |
Adresa: |
37701, 14807157, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 553, sídliště Vajgar 553, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|