Ing. VÁCLAV BAŠTÝŘ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
04.02.2019 |
Adresa: |
37365, 27058875, České Budějovice, Neplachov, Neplachov, 144 |
|
Ing. JAN NĚMEC
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
04.02.2019 |
Adresa: |
37365, 11722185, České Budějovice, Dolní Bukovsko, Pelejovice, 12 |
|
Ing. PETR HALAMÍČEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
04.02.2019 |
Adresa: |
61300, 19293623, Brno-město, Brno, Černá Pole, Hoblíkova, 570, 32 |
|
Ing. VÁCLAV BAŠTÝŘ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
04.02.2019 |
Adresa: |
37365, 27058875, České Budějovice, Neplachov, Neplachov, 144, č.p. 144, 37365 Neplachov |
|
Ing. JAN NĚMEC
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
04.02.2019 |
Adresa: |
37365, 11722185, České Budějovice, Dolní Bukovsko, Pelejovice, 12, Pelejovice 12, 37365 Dolní Bukovsko |
|
Ing. PETR HALAMÍČEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
04.02.2019 |
Adresa: |
61300, 19293623, Brno-město, Brno, Černá Pole, Hoblíkova, 570, 32, Hoblíkova 570/32, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Ing. PETR HALAMÍČEK
|
Neaktivní
od 04.02.2019
|
člen představenstva |
29.06.2017 |
Adresa: |
61300, 19293623, Brno-město, Brno, Černá Pole, Hoblíkova, 570, 32 |
|
Ing. PETR HALAMÍČEK
|
Neaktivní
od 04.02.2019
|
člen představenstva |
29.06.2017 |
Adresa: |
61300, 19293623, Brno-město, Brno, Černá Pole, Hoblíkova, 570, 32, Hoblíkova 570/32, Černá Pole, 61300 Brno |
|
PETR HALAMÍČEK
|
Neaktivní
od 29.06.2017
|
člen představenstva |
20.10.2016 |
Adresa: |
61300, 19293623, Brno-město, Brno, Černá Pole, Hoblíkova, 570, 32 |
|
PETR HALAMÍČEK
|
Neaktivní
od 29.06.2017
|
člen představenstva |
20.10.2016 |
Adresa: |
61300, 19293623, Brno-město, Brno, Černá Pole, Hoblíkova, 570, 32, Hoblíkova 570/32, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Ing. JAN NĚMEC
|
Neaktivní
od 04.02.2019
|
místopředseda představenstva |
31.08.2015 |
Adresa: |
37365, 11722185, Dolní Bukovsko, Pelejovice, 12 |
|
Ing. JAN NĚMEC
|
Neaktivní
od 04.02.2019
|
místopředseda představenstva |
31.08.2015 |
Adresa: |
37365, 11722185, České Budějovice, Dolní Bukovsko, Pelejovice, 12, Pelejovice 12, 37365 Dolní Bukovsko |
|
Ing. JIŘÍ HRŮŠA
|
Neaktivní
od 04.02.2019
|
předseda představenstva |
25.11.2014 |
Adresa: |
39181, 6722024, Veselí nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídliště, 555 |
|
ing. Jiří Hrůša
|
Neaktivní
od 04.02.2019
|
předseda představenstva |
25.11.2014 |
Adresa: |
39181, 6722024, Tábor, Veselí nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídliště, 555, Blatské sídliště 555, Veselí nad Lužnicí I, 39181 Veselí nad Lužnicí |
|
Petr Halamíček
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
člen představenstva |
20.07.2012 |
Adresa: |
61300, 19293623, Brno, Hoblíkova, 32 |
|
PETR HALAMÍČEK
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
člen představenstva |
20.07.2012 |
Adresa: |
61300, 19293623, Brno-město, Brno, Černá Pole, Hoblíkova, 570, 32, Hoblíkova 570/32, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Ing. Jan Němec
|
Neaktivní
od 31.08.2015
|
místopředseda představenstva |
28.06.2010 |
Adresa: |
37365, Pelejovice, 12 |
|
Ing. JAN NĚMEC
|
Neaktivní
od 31.08.2015
|
místopředseda představenstva |
28.06.2010 |
Adresa: |
37365, 11722185, České Budějovice, Dolní Bukovsko, Pelejovice, 12, Pelejovice 12, 37365 Dolní Bukovsko |
|
Ing. Josef Novák
|
Neaktivní
od 18.01.2010
|
místopředseda představenstva |
30.10.2009 |
Adresa: |
39155, 17336449, Chýnov, Kobylinská, 403 |
|
Ing. Marek Harant
|
Neaktivní
od 20.12.2011
|
člen představenstva |
30.10.2009 |
Adresa: |
38701, 18380743, Litochovice, 13 |
|
František Kozel
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
člen představenstva |
30.10.2009 |
Adresa: |
37363, 16520807, Ševětín, Vlkovská, 74 |
|
Ing. Jiří Hrůša
|
Neaktivní
od 25.11.2014
|
předseda představenstva |
30.10.2009 |
Adresa: |
39181, 6722024, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště, 555 |
|
Ing. JOSEF NOVÁK
|
Neaktivní
od 18.01.2010
|
místopředseda představenstva |
30.10.2009 |
Adresa: |
39155, 17336449, Tábor, Chýnov, Chýnov, Kobylinská, 403, Kobylinská 403, 39155 Chýnov |
|
Ing. Marek Harant
|
Neaktivní
od 20.12.2011
|
člen představenstva |
30.10.2009 |
Adresa: |
38701, 18380743, Strakonice, Litochovice, Litochovice, 13, č.p. 13, 38701 Litochovice |
|
František Kozel
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
člen představenstva |
30.10.2009 |
Adresa: |
37363, 16520807, České Budějovice, Ševětín, Ševětín, Vlkovská, 74, Vlkovská 74, 37363 Ševětín |
|
ing. Jiří Hrůša
|
Neaktivní
od 25.11.2014
|
předseda představenstva |
30.10.2009 |
Adresa: |
39181, 6722024, Tábor, Veselí nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídliště, 555, Blatské sídliště 555, Veselí nad Lužnicí I, 39181 Veselí nad Lužnicí |
|
Ing. Jiří Hrůša
|
Neaktivní
od 30.10.2009
|
místopředseda představenstva |
24.07.2008 |
Adresa: |
39181, 6722024, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště, 555 |
|
Ing. Josef Novák
|
Neaktivní
od 30.10.2009
|
člen představenstva |
24.07.2008 |
Adresa: |
39155, 17336449, Chýnov, Kobylinská, 403 |
|
ing. Jiří Hrůša
|
Neaktivní
od 30.10.2009
|
místopředseda představenstva |
24.07.2008 |
Adresa: |
39181, 6722024, Tábor, Veselí nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídliště, 555, Blatské sídliště 555, Veselí nad Lužnicí I, 39181 Veselí nad Lužnicí |
|
Ing. JOSEF NOVÁK
|
Neaktivní
od 30.10.2009
|
člen představenstva |
24.07.2008 |
Adresa: |
39155, 17336449, Tábor, Chýnov, Chýnov, Kobylinská, 403, Kobylinská 403, 39155 Chýnov |
|
Ing. Hana Dvořáková
|
Neaktivní
od 24.07.2008
|
člen představenstva |
24.11.2004 |
Adresa: |
37831, 2133903, Horní Pěna, 110 |
|
Jiří Podlaha
|
Neaktivní
od 24.07.2008
|
člen představenstva |
24.11.2004 |
Adresa: |
39181, 6722296, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště, 587 |
|
Ing. Václav Baštýř
|
Neaktivní
od 24.08.2009
|
předseda představenstva |
24.11.2004 |
Adresa: |
Neplachov č. 117, 373 65 Dolní Bukovsko |
|
Ing. Hana Dvořáková
|
Neaktivní
od 24.07.2008
|
člen představenstva |
24.11.2004 |
Adresa: |
37831, 2133903, Jindřichův Hradec, Horní Pěna, Horní Pěna, 110, č.p. 110, 37831 Horní Pěna |
|
JIŘÍ PODLAHA
|
Neaktivní
od 24.07.2008
|
člen představenstva |
24.11.2004 |
Adresa: |
39181, 6722296, Tábor, Veselí nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídliště, 587, Blatské sídliště 587, Veselí nad Lužnicí I, 39181 Veselí nad Lužnicí |
|
Ing. Václav Baštýř
|
Neaktivní
od 24.08.2009
|
předseda představenstva |
24.11.2004 |
Adresa: |
37365, 20004354, České Budějovice, Neplachov, Neplachov, 117, č.p. 117, 37365 Neplachov |
|