Ing. JANA HANZALOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.05.2016 |
Adresa: |
54221, 21050236, Trutnov, Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, 190 |
|
Ing. JANA HANZALOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.05.2016 |
Adresa: |
54221, 21050236, Trutnov, Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, 190, Velká Úpa 190, 54221 Pec pod Sněžkou |
|
PETR HANZAL
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.04.2016 |
Adresa: |
39201, 17358230, Tábor, Soběslav, Chlebov, 15 |
|
PETR HANZAL
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.04.2016 |
Adresa: |
39201, 17358230, Tábor, Soběslav, Chlebov, 15, Chlebov 15, 39201 Soběslav |
|
PETR HANZAL
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
Jednatel |
30.03.2016 |
Adresa: |
54221, 21050236, Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, 190 |
|
PETR HANZAL
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
Jednatel |
30.03.2016 |
Adresa: |
54221, 21050236, Trutnov, Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, 190, Velká Úpa 190, 54221 Pec pod Sněžkou |
|
JIŘÍ HANZAL
|
Neaktivní
od 30.03.2016
|
jednatel |
18.02.2014 |
Adresa: |
12000, 21739625, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Na Kleovce, 27, 8 |
|
Ing. JANA HANZALOVÁ
|
Neaktivní
od 04.05.2016
|
jednatel |
18.02.2014 |
Adresa: |
12000, 21739625, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Na Kleovce, 27, 8 |
|
JIŘÍ HANZAL
|
Neaktivní
od 30.03.2016
|
jednatel |
18.02.2014 |
Adresa: |
12000, 21739625, Praha, Vinohrady, Na Kleovce, 27, 8, Na Kleovce 27/8, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. JANA HANZALOVÁ
|
Neaktivní
od 04.05.2016
|
jednatel |
18.02.2014 |
Adresa: |
12000, 21739625, Praha, Vinohrady, Na Kleovce, 27, 8, Na Kleovce 27/8, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Jana Hanzalová
|
Neaktivní
od 18.02.2014
|
jednatel |
25.10.2011 |
Adresa: |
39201, 17358094, Soběslav, Chlebov, 1 |
|
Jiří Hanzal
|
Neaktivní
od 18.02.2014
|
jednatel |
25.10.2011 |
Adresa: |
39201, 17358094, Soběslav, Chlebov, 1 |
|
Jiří Hanzal
|
Neaktivní
od 18.02.2014
|
jednatel |
25.10.2011 |
Adresa: |
39201, 17358094, Tábor, Soběslav, Chlebov, 1, Chlebov 1, 39201 Soběslav |
|
Ing. Jana Hanzalová
|
Neaktivní
od 18.02.2014
|
jednatel |
25.10.2011 |
Adresa: |
39201, 17358094, Tábor, Soběslav, Chlebov, 1, Chlebov 1, 39201 Soběslav |
|
Ing. Jana Hanzalová
|
Neaktivní
od 25.10.2011
|
jednatel |
15.11.2004 |
Adresa: |
Chlebov č.1, 392 01 Soběslav |
|
Jiří Hanzal
|
Neaktivní
od 25.10.2011
|
jednatel |
15.11.2004 |
Adresa: |
Chlebov č.1, 392 01 Soběslav |
|
Ing. Jana Hanzalová
|
Neaktivní
od 25.10.2011
|
jednatel |
15.11.2004 |
Adresa: |
39201, 17358094, Tábor, Soběslav, Chlebov, 1, Chlebov 1, 39201 Soběslav |
|
Jiří Hanzal
|
Neaktivní
od 25.10.2011
|
jednatel |
15.11.2004 |
Adresa: |
39201, 17358094, Tábor, Soběslav, Chlebov, 1, Chlebov 1, 39201 Soběslav |
|