Ing. YURIY PODMARKOV
|
Neaktivní
od 10.02.2022
|
jednatel |
03.12.2019 |
|
Ing. YURIY PODMARKOV
|
Neaktivní
od 03.12.2019
|
jednatel |
11.10.2019 |
Adresa: |
37501, 20039603, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou, Legií, 155 |
|
Ing. YURIY PODMARKOV
|
Neaktivní
od 03.12.2019
|
jednatel |
11.10.2019 |
Adresa: |
37501, 20039603, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou, Legií, 155, Legií 155, 37501 Týn nad Vltavou |
|
Ing. IURII PODMARKOV
|
Neaktivní
od 11.10.2019
|
jednatel |
31.05.2017 |
Adresa: |
37501, 20039603, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou, Legií, 155 |
|
Ing. IURII PODMARKOV
|
Neaktivní
od 11.10.2019
|
jednatel |
31.05.2017 |
Adresa: |
37501, 20039603, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou, Legií, 155, Legií 155, 37501 Týn nad Vltavou |
|
Ing. IURII PODMARKOV
|
Neaktivní
od 31.05.2017
|
jednatel |
28.08.2015 |
Adresa: |
37001, 27754260, České Budějovice, České Budějovice 3, Pražská tř., 1257, 23 |
|
Ing. IURII PODMARKOV
|
Neaktivní
od 31.05.2017
|
jednatel |
28.08.2015 |
Adresa: |
37001, 27754260, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Pražská tř., 1257, 23, Pražská tř. 1257/23, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
Ing. JURIJ VALENTINOVIČ PODMARKOV
|
Neaktivní
od 28.08.2015
|
jednatel |
06.12.2013 |
Adresa: |
37001, 27754260, České Budějovice, České Budějovice 3, Pražská tř., 1257, 23 |
|
Ing. JURIJ VALENTINOVIČ PODMARKOV
|
Neaktivní
od 28.08.2015
|
jednatel |
06.12.2013 |
Adresa: |
37001, 27754260, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Pražská tř., 1257, 23, Pražská tř. 1257/23, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
DITA BARTAKOVICSOVÁ
|
Neaktivní
od 04.09.2015
|
jednatel |
22.11.2013 |
Adresa: |
35601, 20795017, Sokolov, Sokolov, Pionýrů, 1329 |
|
DITA BARTAKOVICSOVÁ
|
Neaktivní
od 04.09.2015
|
jednatel |
22.11.2013 |
Adresa: |
35601, 20795017, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Pionýrů, 1329, Pionýrů 1329, 35601 Sokolov |
|
Yury Podmarkov
|
Neaktivní
od 06.12.2013
|
jednatel |
08.04.2013 |
Adresa: |
37005, 23351811, České Budějovice, České Budějovice 2, Branišovská, 949, 42 |
|
Yury Podmarkov
|
Neaktivní
od 06.12.2013
|
jednatel |
08.04.2013 |
Adresa: |
37005, 23351811, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Branišovská, 949, 42, Branišovská 949/42, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Mgr. Pavel Crha
|
Neaktivní
od 08.04.2013
|
jednatel |
30.12.2004 |
Adresa: |
38281, 8668701, Besednice, 185 |
|
Mgr. Pavel Crha
|
Neaktivní
od 08.04.2013
|
jednatel |
30.12.2004 |
Adresa: |
38281, 8668701, Český Krumlov, Besednice, Besednice, Na Hrbě, 185, Na Hrbě 185, 38281 Besednice |
|