LADISLAV PLUCAR
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
21.02.2024 |
Adresa: |
37701, 14808021, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 680, sídliště Vajgar 680, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Ing. BOHUSLAV NUNVÁŘ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
21.02.2024 |
Adresa: |
37701, 14808021, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 680, sídliště Vajgar 680, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
RENATA CHAROUSKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
21.02.2024 |
Adresa: |
37701, 14808021, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 680, sídliště Vajgar 680, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
LADISLAV PLUCAR
|
Aktivní
|
předseda výboru |
24.01.2017 |
Adresa: |
37701, 14808021, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 680 |
|
BOHUSLAV NUNVÁŘ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
24.01.2017 |
Adresa: |
37701, 14808021, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 680 |
|
MARIE ZOULOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.01.2017 |
Adresa: |
37701, 14808021, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 680 |
|
MARIE ZOULOVÁ
|
Neaktivní
od 16.10.2023
|
člen výboru |
24.01.2017 |
Adresa: |
37701, 14808021, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 680, sídliště Vajgar 680, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
LADISLAV PLUCAR
|
Neaktivní
od 21.02.2024
|
předseda výboru |
24.01.2017 |
Adresa: |
37701, 14808021, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 680, sídliště Vajgar 680, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
BOHUSLAV NUNVÁŘ
|
Neaktivní
od 21.02.2024
|
místopředseda výboru |
24.01.2017 |
Adresa: |
37701, 14808021, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 680, sídliště Vajgar 680, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
BOHUSLAV NUNVÁŘ
|
Neaktivní
od 24.01.2017
|
místopředseda výboru |
30.07.2015 |
Adresa: |
37701, 14808021, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 680 |
|
BOHUSLAV NUNVÁŘ
|
Neaktivní
od 24.01.2017
|
místopředseda výboru |
30.07.2015 |
Adresa: |
37701, 14808021, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 680, sídliště Vajgar 680, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Bohuslav Nunvář
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
místopředseda výboru |
08.07.2008 |
Adresa: |
37704, Jindřichův Hradec, sídl.Vajgar, 680/III |
|
Ladislav Plucar
|
Neaktivní
od 24.01.2017
|
předseda výboru |
08.07.2008 |
Adresa: |
37704, Jindřichův Hradec, sídl.Vajgar, 680/III |
|
Marie Zoulová
|
Neaktivní
od 24.01.2017
|
člen výboru |
08.07.2008 |
Adresa: |
37704, Jindřichův Hradec III, Vajgar, 680 |
|
Bohuslav Nunvář
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
místopředseda výboru |
08.07.2008 |
Adresa: |
680/III, Jindřichův Hradec, sídl.Vajgar, 37704, sídl.Vajgar 680/III, 37704 Jindřichův Hradec, Česká republika |
|
Marie Zoulová
|
Neaktivní
od 24.01.2017
|
člen výboru |
08.07.2008 |
Adresa: |
680, Jindřichův Hradec III, Vajgar, 37704, Vajgar 680, 37704 Jindřichův Hradec III, Česká republika |
|
Ladislav Plucar
|
Neaktivní
od 24.01.2017
|
předseda výboru |
08.07.2008 |
Adresa: |
680/III, Jindřichův Hradec, sídl.Vajgar, 37704, sídl.Vajgar 680/III, 37704 Jindřichův Hradec, Česká republika |
|
Marie Zoulová
|
Neaktivní
od 08.07.2008
|
předseda výboru |
29.04.2005 |
Adresa: |
37704, Jindřichův Hradec III, Vajgar, 680 |
|
Zdeněk Závodský
|
Neaktivní
od 08.07.2008
|
místopředseda výboru |
29.04.2005 |
Adresa: |
37704, Jindřichův Hradec III, Vajgar, 680 |
|
Karel Kadlec
|
Neaktivní
od 08.07.2008
|
člen výboru |
29.04.2005 |
Adresa: |
37704, Jindřichův Hradec III, Vajgar, 680 |
|
Marie Zoulová
|
Neaktivní
od 08.07.2008
|
předseda výboru |
29.04.2005 |
Adresa: |
680, Jindřichův Hradec III, Vajgar, 37704, Vajgar 680, 37704 Jindřichův Hradec III, Česká republika |
|
Zdeněk Závodský
|
Neaktivní
od 08.07.2008
|
místopředseda výboru |
29.04.2005 |
Adresa: |
680, Jindřichův Hradec III, Vajgar, 37704, Vajgar 680, 37704 Jindřichův Hradec III, Česká republika |
|
Karel Kadlec
|
Neaktivní
od 08.07.2008
|
člen výboru |
29.04.2005 |
Adresa: |
680, Jindřichův Hradec III, Vajgar, 37704, Vajgar 680, 37704 Jindřichův Hradec III, Česká republika |
|