NGOC THUNG VU
|
Aktivní
|
jednatel |
11.10.2017 |
Adresa: |
70300, 3323714, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Výstavní, 55, 117 |
|
NGOC THUNG VU
|
Neaktivní
od 26.04.2023
|
jednatel |
11.10.2017 |
Adresa: |
70300, 3323714, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Výstavní, 55, 117, Výstavní 55/117, Vítkovice, 70300 Ostrava |
|
NGOC THUNG VU
|
Neaktivní
od 11.10.2017
|
jednatel |
18.05.2017 |
Adresa: |
71000, 3217035, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Rakovci, 1638, 11 |
|
Ngoc Thung Vu
|
Neaktivní
od 11.10.2017
|
jednatel |
18.05.2017 |
Adresa: |
71000, 3217035, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Rakovci, 1638, 11, Na Rakovci 1638/11, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Ngoc Thung Vu
|
Neaktivní
od 18.05.2017
|
jednatel |
17.05.2012 |
Adresa: |
71000, 3217035, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Rakovci, 1638, 11 |
|
Ngoc Thung Vu
|
Neaktivní
od 18.05.2017
|
jednatel |
17.05.2012 |
Adresa: |
71000, 3217035, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Rakovci, 1638, 11, Na Rakovci 1638/11, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Hai Chu
|
Neaktivní
od 17.05.2012
|
jednatel |
13.03.2012 |
Adresa: |
19015, 22510052, Praha, Satalice, K Radonicům, 81, 3 |
|
HAI CHU
|
Neaktivní
od 17.05.2012
|
jednatel |
13.03.2012 |
Adresa: |
19015, 22510052, Praha, Satalice, K Radonicům, 81, 3, K Radonicům 81/3, Satalice, 19015 Praha 9 |
|
Dong Ngo Chinh
|
Neaktivní
od 13.03.2012
|
jednatel |
14.03.2005 |
Adresa: |
37704, Jindřichův Hradec, sídl. Vajgar, 552/III |
|
Dong Ngo Chinh
|
Neaktivní
od 13.03.2012
|
jednatel |
14.03.2005 |
Adresa: |
37701, 14807149, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 552, sídliště Vajgar 552, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|