PETR KUBEŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.11.2023 |
Adresa: |
37011, 23352680, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1044, 25, Otavská 1044/25, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
RADKA RATAJOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.12.2018 |
Adresa: |
37011, 23352671, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1043, 23 |
|
RADKA RATAJOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.12.2018 |
Adresa: |
37011, 23352671, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1043, 23, Otavská 1043/23, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
ALENA PEČINKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
03.02.2017 |
Adresa: |
37011, 23352680, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1044, 25 |
|
JIŘÍ DVOŘÁK
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.02.2017 |
Adresa: |
37011, 23352671, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1043, 23 |
|
ZDEŇKA SRBOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.02.2017 |
Adresa: |
37011, 23352680, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1044, 25 |
|
ALENA VINCIKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.02.2017 |
Adresa: |
37011, 23352671, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1043, 23 |
|
ALENA PEČINKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
03.02.2017 |
Adresa: |
37011, 23352680, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1044, 25, Otavská 1044/25, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
JIŘÍ DVOŘÁK
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.02.2017 |
Adresa: |
37011, 23352671, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1043, 23, Otavská 1043/23, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
ZDEŇKA SRBOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.02.2017 |
Adresa: |
37011, 23352680, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1044, 25, Otavská 1044/25, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
JAROMÍR DURYCH
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
člen výboru |
03.02.2017 |
Adresa: |
37011, 23352671, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1043, 23 |
|
JAROMÍR DURYCH
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
člen výboru |
03.02.2017 |
Adresa: |
37011, 23352671, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1043, 23, Otavská 1043/23, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
ALENA VINCIKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.03.2023
|
člen výboru |
03.02.2017 |
Adresa: |
37011, 23352671, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1043, 23, Otavská 1043/23, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
Zdeňka Srbová
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
člen výboru |
26.05.2011 |
Adresa: |
37011, 23352680, České Budějovice, Otavská, 1044, 25 |
|
Jiří Dvořák
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
člen výboru |
26.05.2011 |
Adresa: |
37011, 23352671, České Budějovice, Otavská, 1043, 23 |
|
ZDEŇKA SRBOVÁ
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
člen výboru |
26.05.2011 |
Adresa: |
37011, 23352680, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1044, 25, Otavská 1044/25, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
JIŘÍ DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
člen výboru |
26.05.2011 |
Adresa: |
37011, 23352671, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1043, 23, Otavská 1043/23, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
Alena Pečinková
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
předseda výboru |
17.04.2009 |
Adresa: |
37011, 23352680, České Budějovice, Otavská, 1044/25 |
|
ALENA PEČINKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
předseda výboru |
17.04.2009 |
Adresa: |
37011, 23352680, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1044, 25, Otavská 1044/25, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
Ing. Jaroslav Váňa
|
Neaktivní
od 17.04.2009
|
předseda výboru |
20.04.2005 |
Adresa: |
37011, 23352680, České Budějovice, Otavská, 1044/25 |
|
Ing. Vladimír Skopec
|
Neaktivní
od 17.04.2009
|
člen výboru |
20.04.2005 |
Adresa: |
37011, 23352680, České Budějovice, Otavská, 1044/25 |
|
Jaroslav Kuneš
|
Neaktivní
od 17.04.2009
|
člen výboru |
20.04.2005 |
Adresa: |
37011, 23352671, České Budějovice, Otavská, 1043/23 |
|
Karel Mlynář
|
Neaktivní
od 17.04.2009
|
člen výboru |
20.04.2005 |
Adresa: |
37011, 23352680, České Budějovice, Otavská, 1044/25 |
|
František Urban
|
Neaktivní
od 26.05.2011
|
člen výboru |
20.04.2005 |
Adresa: |
37011, 23352680, České Budějovice, Otavská, 1044/25 |
|
Jaromír Durych
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
člen výboru |
20.04.2005 |
Adresa: |
37011, 23352671, České Budějovice, Otavská, 1043/23 |
|
Alena Vinciková
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
člen výboru |
20.04.2005 |
Adresa: |
37011, 23352671, České Budějovice, Otavská, 1043/23 |
|
Ing. Vladimír Skopec
|
Neaktivní
od 17.04.2009
|
člen výboru |
20.04.2005 |
Adresa: |
37011, 23352680, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1044, 25, Otavská 1044/25, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
Jaroslav Kuneš
|
Neaktivní
od 17.04.2009
|
člen výboru |
20.04.2005 |
Adresa: |
37011, 23352671, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1043, 23, Otavská 1043/23, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
Karel Mlynář
|
Neaktivní
od 17.04.2009
|
člen výboru |
20.04.2005 |
Adresa: |
37011, 23352680, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1044, 25, Otavská 1044/25, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
Ing. JAROSLAV VÁŇA
|
Neaktivní
od 17.04.2009
|
předseda výboru |
20.04.2005 |
Adresa: |
37011, 23352680, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1044, 25, Otavská 1044/25, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
František Urban
|
Neaktivní
od 26.05.2011
|
člen výboru |
20.04.2005 |
Adresa: |
37011, 23352680, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1044, 25, Otavská 1044/25, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
JAROMÍR DURYCH
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
člen výboru |
20.04.2005 |
Adresa: |
37011, 23352671, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1043, 23, Otavská 1043/23, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
ALENA VINCIKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
člen výboru |
20.04.2005 |
Adresa: |
37011, 23352671, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1043, 23, Otavská 1043/23, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|