Jaroslav Zelenka
|
Aktivní
|
jednatel |
22.12.2014 |
Adresa: |
39701, 5548748, Písek, Pražské Předměstí, Na Pěníku, 428 |
|
JAROSLAV ZELENKA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.12.2014 |
Adresa: |
39701, 5548748, Písek, Písek, Pražské Předměstí, Na Pěníku, 428, Na Pěníku 428, Pražské Předměstí, 39701 Písek |
|
Bc. VILÉM VÍTŮ
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
jednatel |
24.11.2013 |
Adresa: |
39701, 25453424, Písek, Vnitřní Město, Fráni Šrámka, 184 |
|
Bc. VILÉM VÍTŮ
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
jednatel |
24.11.2013 |
Adresa: |
39701, 25453424, Písek, Písek, Vnitřní Město, Fráni Šrámka, 184, Fráni Šrámka 184, Vnitřní Město, 39701 Písek |
|
Bc. Vilém Vítů
|
Neaktivní
od 24.11.2013
|
jednatel |
24.01.2011 |
Adresa: |
39701, 25453424, Písek, Fráni Šrámka, 184 |
|
Bc. VILÉM VÍTŮ
|
Neaktivní
od 24.11.2013
|
jednatel |
24.01.2011 |
Adresa: |
39701, 25453424, Písek, Písek, Vnitřní Město, Fráni Šrámka, 184, Fráni Šrámka 184, Vnitřní Město, 39701 Písek |
|
Mgr. Pavel Kroupa
|
Neaktivní
od 24.01.2011
|
jednatel |
16.06.2005 |
Adresa: |
39701, 5535972, Písek, Harantova, 1450/18 |
|
Mgr. Michal Grill
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
jednatel |
16.06.2005 |
Adresa: |
39701, 5521076, Písek, Ningrova, 13/7 |
|
Mgr. Pavel Kroupa
|
Neaktivní
od 24.01.2011
|
jednatel |
16.06.2005 |
Adresa: |
39701, 5535972, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Harantova, 1450, 18, Harantova 1450/18, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|
Mgr. Michal Grill
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
jednatel |
16.06.2005 |
Adresa: |
39701, 5521076, Písek, Písek, Vnitřní Město, Ningrova, 13, 7, Ningrova 13/7, Vnitřní Město, 39701 Písek |
|