DAVID VAČKÁŘ
|
Aktivní
|
Předseda společenství vlastníků |
03.11.2021 |
Adresa: |
38301, 17703522, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Na Sadech, 630 |
|
DAVID VAČKÁŘ
|
Aktivní
|
Předseda společenství vlastníků |
03.11.2021 |
Adresa: |
38301, 17703522, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Na Sadech, 630, Na Sadech 630, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
NIKOLA HAVLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2021
|
Předseda společenství vlastníků |
03.10.2019 |
Adresa: |
38404, 792268, Prachatice, Chroboly, Chroboly, 20 |
|
NIKOLA HAVLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2021
|
Předseda společenství vlastníků |
03.10.2019 |
Adresa: |
38404, 792268, Prachatice, Chroboly, Chroboly, 20, č.p. 20, 38404 Chroboly |
|
NIKOLA KOTRCOVÁ
|
Neaktivní
od 03.10.2019
|
Předseda společenství vlastníků |
27.01.2018 |
Adresa: |
38301, 17703522, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Na Sadech, 630 |
|
NIKOLA KOTRCOVÁ
|
Neaktivní
od 03.10.2019
|
Předseda společenství vlastníků |
27.01.2018 |
Adresa: |
38301, 17703522, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Na Sadech, 630, Na Sadech 630, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
JAROSLAV LAFATA
|
Neaktivní
od 27.01.2018
|
Předseda společenství vlastníků |
02.07.2016 |
Adresa: |
38301, 17703522, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Na Sadech, 630 |
|
JAROSLAV LAFATA
|
Neaktivní
od 27.01.2018
|
Předseda společenství vlastníků |
02.07.2016 |
Adresa: |
38301, 17703522, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Na Sadech, 630, Na Sadech 630, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
VĚRA KOTRCOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2016
|
člen výboru |
25.02.2016 |
Adresa: |
38301, 74347624, Prachatice, Prachatice, Podolí, 22 |
|
VĚRA KOTRCOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2016
|
člen výboru |
25.02.2016 |
Adresa: |
38301, 74347624, Prachatice, Prachatice, Podolí, 22, Podolí 22, 38301 Prachatice |
|
ANDREJ BROSZ
|
Neaktivní
od 02.07.2016
|
člen výboru |
15.01.2016 |
Adresa: |
38426, 863572, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Bavorovská, 118 |
|
ANDREJ BROSZ
|
Neaktivní
od 02.07.2016
|
člen výboru |
15.01.2016 |
Adresa: |
38426, 863572, Prachatice, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí, Bavorovská, 118, Bavorovská 118, 38426 Strunkovice nad Blanicí |
|
JAROSLAV ŠTARMANN
|
Neaktivní
od 15.01.2016
|
člen výboru |
27.10.2015 |
Adresa: |
38301, 17701457, Prachatice, Prachatice II, Hradební, 423 |
|
VĚRA KOTRCOVÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
člen výboru |
27.10.2015 |
Adresa: |
38301, 17703522, Prachatice, Prachatice II, Na Sadech, 630 |
|
JAROSLAV LAFATA
|
Neaktivní
od 02.07.2016
|
předseda výboru |
27.10.2015 |
Adresa: |
38301, 17703522, Prachatice, Prachatice II, Na Sadech, 630 |
|
JAROSLAV ŠTARMANN
|
Neaktivní
od 15.01.2016
|
člen výboru |
27.10.2015 |
Adresa: |
38301, 17701457, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Hradební, 423, Hradební 423, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
VĚRA KOTRCOVÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
člen výboru |
27.10.2015 |
Adresa: |
38301, 17703522, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Na Sadech, 630, Na Sadech 630, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
JAROSLAV LAFATA
|
Neaktivní
od 02.07.2016
|
předseda výboru |
27.10.2015 |
Adresa: |
38301, 17703522, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Na Sadech, 630, Na Sadech 630, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
Jaroslav Štarmann
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
člen výboru |
14.11.2013 |
Adresa: |
38301, 17703522, Prachatice, Prachatice II, Na Sadech, 630 |
|
Jaroslav Štarmann
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
člen výboru |
14.11.2013 |
Adresa: |
38301, 17703522, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Na Sadech, 630, Na Sadech 630, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
MUDr. PETRA BENGUEDIHOVÁ
|
Neaktivní
od 14.11.2013
|
místopředseda výboru |
04.09.2013 |
Adresa: |
38301, 17703522, Prachatice, Prachatice II, Na Sadech, 630 |
|
MUDr. PETRA BENGUEDIHOVÁ
|
Neaktivní
od 14.11.2013
|
místopředseda výboru |
04.09.2013 |
Adresa: |
38301, 17703522, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Na Sadech, 630, Na Sadech 630, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
MUDr. Petra Benguedihová
|
Neaktivní
od 04.09.2013
|
místopředseda výboru |
16.09.2005 |
Adresa: |
38301, 17706211, Prachatice, Prachatice II, Národní, 1009 |
|
JAROSLAV LAFATA
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
předseda výboru |
16.09.2005 |
Adresa: |
38301, 17703522, Prachatice, Prachatice II, Na Sadech, 630 |
|
VĚRA KOTRCOVÁ
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
člen výboru |
16.09.2005 |
Adresa: |
38301, 17703522, Prachatice, Prachatice II, Na Sadech, 630 |
|
MUDr. Petra Benguedihová
|
Neaktivní
od 04.09.2013
|
místopředseda výboru |
16.09.2005 |
Adresa: |
38301, 17706211, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Národní, 1009, Národní 1009, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
VĚRA KOTRCOVÁ
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
člen výboru |
16.09.2005 |
Adresa: |
38301, 17703522, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Na Sadech, 630, Na Sadech 630, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
JAROSLAV LAFATA
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
předseda výboru |
16.09.2005 |
Adresa: |
38301, 17703522, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Na Sadech, 630, Na Sadech 630, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|