Stavební bytové družstvo Strakonice
00038911 |
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
23.02.2019 |
Adresa: |
38601, 25232363, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Heydukova, 116 |
|
Stavební bytové družstvo Strakonice
00038911 |
Neaktivní
od 13.04.2024
|
předseda společenství vlastníků |
23.02.2019 |
Adresa: |
38601, 25232363, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Heydukova, 116, Heydukova 116, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
LUCIE KOTRBOVÁ
|
Neaktivní
od 23.02.2019
|
Předseda společenství |
22.06.2016 |
Adresa: |
38601, 18438890, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Švandy dudáka, 953 |
|
LUCIE KOTRBOVÁ
|
Neaktivní
od 23.02.2019
|
Předseda společenství |
22.06.2016 |
Adresa: |
38601, 18438890, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Švandy dudáka, 953, Švandy dudáka 953, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
EMANUEL ŠULC
|
Neaktivní
od 22.06.2016
|
Předseda výboru |
26.02.2013 |
Adresa: |
38601, 18438725, Strakonice, Strakonice I, Čelakovského, 936 |
|
MARIE PIVRNCOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2016
|
Místopředseda výboru |
26.02.2013 |
Adresa: |
38601, 18438725, Strakonice, Strakonice I, Čelakovského, 936 |
|
FRANTIŠEK KLEČKA
|
Neaktivní
od 22.06.2016
|
Člen výboru |
26.02.2013 |
Adresa: |
38601, 18438717, Strakonice, Strakonice I, Čelakovského, 935 |
|
EMANUEL ŠULC
|
Neaktivní
od 22.06.2016
|
Předseda výboru |
26.02.2013 |
Adresa: |
38601, 18438725, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Čelakovského, 936, Čelakovského 936, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
MARIE PIVRNCOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2016
|
Místopředseda výboru |
26.02.2013 |
Adresa: |
38601, 18438725, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Čelakovského, 936, Čelakovského 936, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
FRANTIŠEK KLEČKA
|
Neaktivní
od 22.06.2016
|
Člen výboru |
26.02.2013 |
Adresa: |
38601, 18438717, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Čelakovského, 935, Čelakovského 935, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Josef Černý
|
Neaktivní
od 26.02.2013
|
předseda výboru |
07.09.2010 |
Adresa: |
38601, 18438725, Strakonice, Čelakovského, 936 |
|
Marie Pivrncová
|
Neaktivní
od 26.02.2013
|
místopředseda výboru |
07.09.2010 |
Adresa: |
38601, 18438725, Strakonice, Čelakovského, 936 |
|
EMANUEL ŠULC
|
Neaktivní
od 26.02.2013
|
člen výboru |
07.09.2010 |
Adresa: |
38601, 18438725, Strakonice, Strakonice I, Čelakovského, 936 |
|
Josef Černý
|
Neaktivní
od 26.02.2013
|
předseda výboru |
07.09.2010 |
Adresa: |
38601, 18438725, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Čelakovského, 936, Čelakovského 936, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
MARIE PIVRNCOVÁ
|
Neaktivní
od 26.02.2013
|
místopředseda výboru |
07.09.2010 |
Adresa: |
38601, 18438725, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Čelakovského, 936, Čelakovského 936, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
EMANUEL ŠULC
|
Neaktivní
od 26.02.2013
|
člen výboru |
07.09.2010 |
Adresa: |
38601, 18438725, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Čelakovského, 936, Čelakovského 936, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Josef Černý
|
Neaktivní
od 07.09.2010
|
předseda výboru |
21.12.2005 |
Adresa: |
38601, 18438725, Strakonice, Čelakovského, 936 |
|
Marie Pivrncová
|
Neaktivní
od 07.09.2010
|
místopředseda výboru |
21.12.2005 |
Adresa: |
38601, 18438725, Strakonice, Čelakovského, 936 |
|
Radoslava Novotná
|
Neaktivní
od 07.09.2010
|
člen výboru |
21.12.2005 |
Adresa: |
38601, 18438717, Strakonice, Čelakovského, 935 |
|
Josef Černý
|
Neaktivní
od 07.09.2010
|
předseda výboru |
21.12.2005 |
Adresa: |
38601, 18438725, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Čelakovského, 936, Čelakovského 936, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
MARIE PIVRNCOVÁ
|
Neaktivní
od 07.09.2010
|
místopředseda výboru |
21.12.2005 |
Adresa: |
38601, 18438725, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Čelakovského, 936, Čelakovského 936, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Radoslava Novotná
|
Neaktivní
od 07.09.2010
|
člen výboru |
21.12.2005 |
Adresa: |
38601, 18438717, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Čelakovského, 935, Čelakovského 935, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|