LUKÁŠ TIHELKA
|
Aktivní
|
jednatel |
27.08.2022 |
Adresa: |
75101, 11125187, Přerov, Oplocany, Oplocany, 143 |
|
LUKÁŠ TIHELKA
|
Aktivní
|
jednatel |
27.08.2022 |
Adresa: |
75101, 11125187, Přerov, Oplocany, Oplocany, 143, č.p. 143, 75101 Oplocany |
|
LUKÁŠ TIHELKA
|
Neaktivní
od 27.08.2022
|
jednatel |
05.07.2022 |
Adresa: |
74235, 27467937, Nový Jičín, Heřmánky, Heřmánky, 325 |
|
LUKÁŠ TIHELKA
|
Neaktivní
od 27.08.2022
|
jednatel |
05.07.2022 |
Adresa: |
74235, 27467937, Nový Jičín, Heřmánky, Heřmánky, 325, č.p. 325, 74235 Heřmánky |
|
Bc. RADOVAN CYRIL SÁČEK
|
Neaktivní
od 05.07.2022
|
jednatel |
08.10.2021 |
Adresa: |
37005, 27272419, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Pasovská, 1600, 10 |
|
Bc. RADOVAN CYRIL SÁČEK
|
Neaktivní
od 05.07.2022
|
jednatel |
08.10.2021 |
Adresa: |
37005, 27272419, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Pasovská, 1600, 10, Pasovská 1600/10, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Bc. RADOVAN CYRIL SÁČEK
|
Neaktivní
od 08.10.2021
|
jednatel |
16.06.2020 |
Adresa: |
37001, 27254682, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Riegrova, 2688, 24a |
|
Bc. RADOVAN CYRIL SÁČEK
|
Neaktivní
od 08.10.2021
|
jednatel |
16.06.2020 |
Adresa: |
37001, 27254682, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Riegrova, 2688, 24a, Riegrova 2688/24a, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
Bc. RADOVAN SÁČEK
|
Neaktivní
od 16.06.2020
|
jednatel |
17.01.2020 |
Adresa: |
37001, 27254682, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Riegrova, 2688, 24a |
|
Bc. Radovan Sáček
|
Neaktivní
od 16.06.2020
|
jednatel |
17.01.2020 |
Adresa: |
37001, 27254682, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Riegrova, 2688, 24a, Riegrova 2688/24a, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
Bc. RADOVAN SÁČEK
|
Neaktivní
od 17.01.2020
|
jednatel |
23.02.2016 |
Adresa: |
37001, 11772531, Litvínovice, Litvínovice, 4 |
|
Bc. RADOVAN SÁČEK
|
Neaktivní
od 17.01.2020
|
jednatel |
23.02.2016 |
Adresa: |
37001, 11772531, České Budějovice, Litvínovice, Litvínovice, 4, č.p. 4, 37001 Litvínovice |
|
Bc. RADOVAN SÁČEK
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
jednatel |
02.08.2013 |
Adresa: |
37001, 27254682, České Budějovice, České Budějovice 3, Riegrova, 2688, 24a |
|
Bc. Radovan Sáček
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
jednatel |
02.08.2013 |
Adresa: |
37001, 27254682, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Riegrova, 2688, 24a, Riegrova 2688/24a, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
Bc. Radovan Sáček
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
jednatel |
11.12.2007 |
Adresa: |
37001, 27254682, České Budějovice, Riegrova, 2688/24a |
|
Bc. Radovan Sáček
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
jednatel |
11.12.2007 |
Adresa: |
37001, 27254682, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Riegrova, 2688, 24a, Riegrova 2688/24a, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
Radovan Sáček
|
Neaktivní
od 11.12.2007
|
jednatel |
25.01.2006 |
Adresa: |
37001, 23374209, České Budějovice, Riegrova, 1782/31 |
|
Radovan Sáček
|
Neaktivní
od 11.12.2007
|
jednatel |
25.01.2006 |
Adresa: |
37001, 23374209, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Riegrova, 1782, 31, Riegrova 1782/31, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|