JAN DVOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel společnosti |
05.02.2015 |
Adresa: |
37001, 11819359, Vráto, Vráto, 72 |
|
JAN DVOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel společnosti |
05.02.2015 |
Adresa: |
37001, 11819359, České Budějovice, Vráto, Vráto, 72, č.p. 72, 37001 Vráto |
|
JAN DVOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.04.2013 |
Adresa: |
37001, 11819359, Vráto, Vráto, 72 |
|
JAN DVOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.04.2013 |
Adresa: |
37001, 11819359, České Budějovice, Vráto, Vráto, 72, č.p. 72, 37001 Vráto |
|
ANDĚLA DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.02.2015
|
jednatel |
23.04.2013 |
Adresa: |
37001, 11819359, Vráto, Vráto, 72 |
|
ANDĚLA DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.02.2015
|
jednatel |
23.04.2013 |
Adresa: |
37001, 11819359, České Budějovice, Vráto, Vráto, 72, č.p. 72, 37001 Vráto |
|
Luboš Dobiáš
|
Neaktivní
od 23.04.2013
|
jednatel |
18.07.2007 |
Adresa: |
37001, 23371188, České Budějovice, B.Smetany, 1440/47 |
|
Luboš Dobiáš
|
Neaktivní
od 23.04.2013
|
jednatel |
18.07.2007 |
Adresa: |
37001, 23371188, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, B. Smetany, 1440, 47, B. Smetany 1440/47, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
František Dobiáš
|
Neaktivní
od 07.08.2009
|
jednatel |
22.03.2006 |
Adresa: |
37004, 26735351, České Budějovice, České Budějovice 4, Libničská, 601/7 |
|
František Dobiáš
|
Neaktivní
od 07.08.2009
|
jednatel |
22.03.2006 |
Adresa: |
37004, 26735351, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 4, Libničská, 601, 7, Libničská 601/7, České Budějovice 4, 37004 České Budějovice |
|