Akira Tajima
|
Neaktivní
od 31.01.2013
|
jednatel |
06.10.2011 |
Adresa: |
16000, 25406531, Praha, Vokovice, Skotská, 798, 3 |
|
Akira Tajima
|
Neaktivní
od 31.01.2013
|
jednatel |
06.10.2011 |
Adresa: |
16000, 25406531, Praha, Vokovice, Skotská, 798, 3, Skotská 798/3, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Kazuo Murata
|
Neaktivní
od 31.01.2013
|
jednatel |
26.08.2010 |
Adresa: |
101, Utsunomiya, Mizuho 2-12 |
|
Kazuo Murata
|
Neaktivní
od 31.01.2013
|
jednatel |
26.08.2010 |
Adresa: |
Utsunomiya, Mizuho 2-12 |
|
Osamu Nakajima
|
Neaktivní
od 06.10.2011
|
jednatel |
08.02.2010 |
Adresa: |
11000, 21706751, Praha, Nové Město, Senovážné náměstí, 869/28 |
|
Sadami Onodera
|
Neaktivní
od 31.01.2013
|
jednatel |
08.02.2010 |
Adresa: |
77900, 25348311, Olomouc, Hanáckého pluku, 1162/10 |
|
Osamu Nakajima
|
Neaktivní
od 06.10.2011
|
jednatel |
08.02.2010 |
Adresa: |
11000, 21706751, Praha, Nové Město, Senovážné náměstí, 869, 28, Senovážné náměstí 869/28, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Sadami Onodera
|
Neaktivní
od 31.01.2013
|
jednatel |
08.02.2010 |
Adresa: |
77900, 25348311, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Hanáckého pluku, 1162, 10, Hanáckého pluku 1162/10, 77900 Olomouc |
|
Eiichi Yamagishi
|
Neaktivní
od 08.02.2010
|
jednatel |
19.11.2008 |
Adresa: |
77900, 25169882, Olomouc, Nová Ulice, Bacherova, 1208/3 |
|
Fuminao Hirotsune
|
Neaktivní
od 08.02.2010
|
jednatel |
19.11.2008 |
Adresa: |
40547, 101, Dűsseldorf, Linnicher Strasse, 3 |
|
Oshima Katsunori
|
Neaktivní
od 31.01.2013
|
jednatel |
19.11.2008 |
Adresa: |
101, Osaka, Osakasayama-City, Handa, 5-1274-7 |
|
Eiichi Yamagishi
|
Neaktivní
od 08.02.2010
|
jednatel |
19.11.2008 |
Adresa: |
77900, 25169882, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Bacherova, 1208, 3, Bacherova 1208/3, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Fuminao Hirotsune
|
Neaktivní
od 08.02.2010
|
jednatel |
19.11.2008 |
Adresa: |
3, Dűsseldorf, Linnicher Strasse, 40547, Linnicher Strasse 3, 40547 Dűsseldorf, Německo |
|
Oshima Katsunori
|
Neaktivní
od 31.01.2013
|
jednatel |
19.11.2008 |
Adresa: |
5-1274-7, Osaka, Osakasayama-City, Handa, Handa 5-1274-7, Osaka - Osakasayama-City, Japonsko |
|
Tetsuo Ono
|
Neaktivní
od 31.01.2013
|
jednatel |
16.04.2008 |
Adresa: |
101, Osaka,Sakai-City, Hamadera, Nishi-Ku, Syowa-Cyo, 3-399 |
|
Tetsuo Ono
|
Neaktivní
od 31.01.2013
|
jednatel |
16.04.2008 |
Adresa: |
3-399, Osaka,Sakai-City, Hamadera, Nishi-Ku, Syowa-Cyo, Syowa-Cyo 3-399, Osaka,Sakai-City, Hamadera, Nishi-Ku, Japonsko |
|
Yoshitaka Minamiguchi
|
Neaktivní
od 16.04.2008
|
jednatel |
08.02.2008 |
Adresa: |
77900, Olomouc, Kollárovo náměstí, 631/2 |
|
Yoshitaka Minamiguchi
|
Neaktivní
od 16.04.2008
|
jednatel |
08.02.2008 |
Adresa: |
77900, 23323809, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Kollárovo nám., 631, 2, Kollárovo nám. 631/2, 77900 Olomouc |
|
Shigeaki Suzuki
|
Neaktivní
od 08.02.2008
|
jednatel |
14.06.2006 |
Adresa: |
57391, 101, Hirakata-city, Osaka, Yamadakehigashimachi, 40-2 |
|
Shigeaki Suzuki
|
Neaktivní
od 08.02.2008
|
jednatel |
14.06.2006 |
Adresa: |
40-2, Hirakata-city, Osaka, Yamadakehigashimachi, 57391, Yamadakehigashimachi 40-2, 57391 Hirakata-city, Osaka, Japonsko |
|
Yoshitaka Minamiguchi
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
jednatel |
27.03.2006 |
Adresa: |
101, Cardiff, Queen Street 140, CF102GP |
|
Yoshitaka Minamiguchi
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
jednatel |
27.03.2006 |
Adresa: |
Cardiff, Queen Street 140, CF102GP |
|