PhDr. HELENA LANDOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
27.09.2019 |
Adresa: |
37005, 23358416, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Zavadilka, 2139 |
|
PhDr. HELENA LANDOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
27.09.2019 |
Adresa: |
37005, 23358416, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Zavadilka, 2139, Zavadilka 2139, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
VÁCLAV ŠTOJDL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
21.01.2017 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15 |
|
JAROSLAVA FINKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.01.2017 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15 |
|
VILÉM WEBER
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.01.2017 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15 |
|
VÁCLAV ŠTOJDL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
21.01.2017 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15, Písecká 1049/15, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
JAROSLAVA FINKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.01.2017 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15, Písecká 1049/15, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
VILÉM WEBER
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.01.2017 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15, Písecká 1049/15, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
PhDr. HELENA LANDOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2019
|
místopředseda výboru |
21.01.2017 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15 |
|
PhDr. HELENA LANDOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2019
|
místopředseda výboru |
21.01.2017 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15, Písecká 1049/15, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
PhDr. HELENA LANDOVÁ
|
Neaktivní
od 21.01.2017
|
místopředseda výboru |
16.09.2016 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15 |
|
JAROSLAVA FINKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.01.2017
|
člen výboru |
16.09.2016 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15 |
|
VÁCLAV ŠTOJDL
|
Neaktivní
od 21.01.2017
|
předseda výboru |
16.09.2016 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15 |
|
VILÉM WEBER
|
Neaktivní
od 21.01.2017
|
člen výboru |
16.09.2016 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15 |
|
PhDr. HELENA LANDOVÁ
|
Neaktivní
od 21.01.2017
|
místopředseda výboru |
16.09.2016 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15, Písecká 1049/15, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
JAROSLAVA FINKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.01.2017
|
člen výboru |
16.09.2016 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15, Písecká 1049/15, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
VÁCLAV ŠTOJDL
|
Neaktivní
od 21.01.2017
|
předseda výboru |
16.09.2016 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15, Písecká 1049/15, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
VILÉM WEBER
|
Neaktivní
od 21.01.2017
|
člen výboru |
16.09.2016 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15, Písecká 1049/15, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
PhDr. HELENA LANDOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
místopředseda výboru |
27.06.2015 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15 |
|
JAROSLAVA FINKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
člen výboru |
27.06.2015 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15 |
|
VÁCLAV ŠTOJDL
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
předseda výboru |
27.06.2015 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15 |
|
VILÉM WEBER
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
člen výboru |
27.06.2015 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15 |
|
PhDr. HELENA LANDOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
místopředseda výboru |
27.06.2015 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15, Písecká 1049/15, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
JAROSLAVA FINKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
člen výboru |
27.06.2015 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15, Písecká 1049/15, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
VÁCLAV ŠTOJDL
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
předseda výboru |
27.06.2015 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15, Písecká 1049/15, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
VILÉM WEBER
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
člen výboru |
27.06.2015 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15, Písecká 1049/15, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
Václav Štojdl
|
Neaktivní
od 27.06.2015
|
předseda výboru |
01.09.2007 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, Písecká, 1049/15 |
|
Jaroslav Greiger
|
Neaktivní
od 27.06.2015
|
člen výboru |
01.09.2007 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, Písecká, 15/1049 |
|
Jaroslav Greiger
|
Neaktivní
od 27.06.2015
|
člen výboru |
01.09.2007 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15, Písecká 1049/15, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
VÁCLAV ŠTOJDL
|
Neaktivní
od 27.06.2015
|
předseda výboru |
01.09.2007 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15, Písecká 1049/15, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
Ing. Jiří Hlach
|
Neaktivní
od 01.09.2007
|
předseda výboru |
16.05.2006 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, Písecká, 1049/15 |
|
Václav Štojdl
|
Neaktivní
od 01.09.2007
|
člen výboru |
16.05.2006 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, Písecká, 1049/15 |
|
PhDr. Helena Landová
|
Neaktivní
od 27.06.2015
|
místopředseda výboru |
16.05.2006 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, Písecká, 1049/15 |
|
Jaroslava Finková
|
Neaktivní
od 27.06.2015
|
člen výboru |
16.05.2006 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, Písecká, 1049/15 |
|
Vilém Weber
|
Neaktivní
od 27.06.2015
|
člen výboru |
16.05.2006 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, Písecká, 1049/15 |
|
VÁCLAV ŠTOJDL
|
Neaktivní
od 01.09.2007
|
člen výboru |
16.05.2006 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15, Písecká 1049/15, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
Ing. Jiří Hlach
|
Neaktivní
od 01.09.2007
|
předseda výboru |
16.05.2006 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15, Písecká 1049/15, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
PhDr. HELENA LANDOVÁ
|
Neaktivní
od 27.06.2015
|
místopředseda výboru |
16.05.2006 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15, Písecká 1049/15, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
JAROSLAVA FINKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.06.2015
|
člen výboru |
16.05.2006 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15, Písecká 1049/15, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
VILÉM WEBER
|
Neaktivní
od 27.06.2015
|
člen výboru |
16.05.2006 |
Adresa: |
37011, 23352736, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Písecká, 1049, 15, Písecká 1049/15, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|