JIŘÍ HOLBA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
21.05.2021 |
Adresa: |
39002, 81815948, Tábor, Radimovice u Želče, Radimovice u Želče, 144 |
|
JIŘÍ HOLBA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
21.05.2021 |
Adresa: |
39002, 81815948, Tábor, Radimovice u Želče, Radimovice u Želče, 144, č.p. 144, 39002 Radimovice u Želče |
|
JAN KLOBOUČNÍK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
23.11.2016 |
Adresa: |
39102, 17388031, Tábor, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 551 |
|
JAKUB KRUPA
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.11.2016 |
Adresa: |
39102, 17388031, Tábor, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 551 |
|
JAN KLOBOUČNÍK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
23.11.2016 |
Adresa: |
39102, 17388031, Tábor, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 551, Průmyslová 551, 39102 Planá nad Lužnicí |
|
JAKUB KRUPA
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.11.2016 |
Adresa: |
39102, 17388031, Tábor, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 551, Průmyslová 551, 39102 Planá nad Lužnicí |
|
JIŘÍ HOLBA
|
Neaktivní
od 21.05.2021
|
předseda výboru |
23.11.2016 |
Adresa: |
39102, 17388031, Tábor, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 551 |
|
JIŘÍ HOLBA
|
Neaktivní
od 21.05.2021
|
předseda výboru |
23.11.2016 |
Adresa: |
39102, 17388031, Tábor, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 551, Průmyslová 551, 39102 Planá nad Lužnicí |
|
VLADIMÍR ZAHRÁDKA
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
předseda výboru |
30.01.2015 |
Adresa: |
39102, 17388031, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 551 |
|
JIŘÍ HOLBA
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
místopředseda výboru |
30.01.2015 |
Adresa: |
39102, 17388031, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 551 |
|
JAN KLOBOUČNÍK
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
člen výboru |
30.01.2015 |
Adresa: |
39102, 17388031, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 551 |
|
VLADIMÍR ZAHRÁDKA
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
předseda výboru |
30.01.2015 |
Adresa: |
39102, 17388031, Tábor, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 551, Průmyslová 551, 39102 Planá nad Lužnicí |
|
JIŘÍ HOLBA
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
místopředseda výboru |
30.01.2015 |
Adresa: |
39102, 17388031, Tábor, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 551, Průmyslová 551, 39102 Planá nad Lužnicí |
|
JAN KLOBOUČNÍK
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
člen výboru |
30.01.2015 |
Adresa: |
39102, 17388031, Tábor, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 551, Průmyslová 551, 39102 Planá nad Lužnicí |
|
PETR HEŘMÁNEK
|
Neaktivní
od 30.01.2015
|
místopředseda výboru |
18.04.2014 |
Adresa: |
39102, 17388031, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 551 |
|
VLADIMÍR ZAHRÁDKA
|
Neaktivní
od 30.01.2015
|
člen výboru |
18.04.2014 |
Adresa: |
39102, 17388031, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 551 |
|
PETR HEŘMÁNEK
|
Neaktivní
od 30.01.2015
|
místopředseda výboru |
18.04.2014 |
Adresa: |
39102, 17388031, Tábor, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 551, Průmyslová 551, 39102 Planá nad Lužnicí |
|
VLADIMÍR ZAHRÁDKA
|
Neaktivní
od 30.01.2015
|
člen výboru |
18.04.2014 |
Adresa: |
39102, 17388031, Tábor, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 551, Průmyslová 551, 39102 Planá nad Lužnicí |
|
Petr Heřmánek
|
Neaktivní
od 18.04.2014
|
člen výboru |
05.05.2012 |
Adresa: |
39102, 17388031, Tábor, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 551 |
|
PETR HEŘMÁNEK
|
Neaktivní
od 18.04.2014
|
člen výboru |
05.05.2012 |
Adresa: |
39102, 17388031, Tábor, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 551, Průmyslová 551, 39102 Planá nad Lužnicí |
|
Mgr. Petr Kuda
|
Neaktivní
od 18.04.2014
|
místopředseda výboru |
02.12.2010 |
Adresa: |
39111, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 551 |
|
Mgr. Petr Kuda
|
Neaktivní
od 18.04.2014
|
místopředseda výboru |
02.12.2010 |
Adresa: |
39102, 17388031, Tábor, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 551, Průmyslová 551, 39102 Planá nad Lužnicí |
|
Ing. Eva Mišíková
|
Neaktivní
od 02.12.2010
|
místopředseda výboru |
11.03.2008 |
Adresa: |
39111, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 551 |
|
Ing. Eva Mišíková
|
Neaktivní
od 02.12.2010
|
místopředseda výboru |
11.03.2008 |
Adresa: |
39102, 17388031, Tábor, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 551, Průmyslová 551, 39102 Planá nad Lužnicí |
|
Ing. Eva Mišíková
|
Neaktivní
od 11.03.2008
|
místopředseda výboru |
27.11.2007 |
Adresa: |
39137, Chotoviny, Košín, 5 |
|
Milan Pistulka
|
Neaktivní
od 30.01.2015
|
předseda výboru |
27.11.2007 |
Adresa: |
39111, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 551 |
|
Ing. Eva Mišíková
|
Neaktivní
od 11.03.2008
|
místopředseda výboru |
27.11.2007 |
Adresa: |
39137, 19766041, Tábor, Košín, Košín, 5, č.p. 5, 39137 Košín |
|
Milan Pistulka
|
Neaktivní
od 30.01.2015
|
předseda výboru |
27.11.2007 |
Adresa: |
39102, 17388031, Tábor, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Průmyslová, 551, Průmyslová 551, 39102 Planá nad Lužnicí |
|
ARS Developement, s.r.o.
26900441 |
Neaktivní
od 27.11.2007
|
předseda výboru |
18.05.2006 |
Adresa: |
60200, 19208154, Brno, Křenová, 71 |
|
Milan Pistulka
|
Neaktivní
od 27.11.2007
|
místopředseda výboru |
18.05.2006 |
Adresa: |
39155, Chýnov, Dolní Hořice, Prasetín, 16 |
|
Jiří Mlada
|
Neaktivní
od 05.05.2012
|
člen výboru |
18.05.2006 |
Adresa: |
39501, Pacov, Mezilesí, 39 |
|
ARS Developement, s.r.o.
26900441 |
Neaktivní
od 27.11.2007
|
předseda výboru |
18.05.2006 |
Adresa: |
60200, 19208154, Brno-město, Brno, Trnitá, Křenová, 479, 71, Křenová 479/71, Trnitá, 60200 Brno |
|
Milan Pistulka
|
Neaktivní
od 27.11.2007
|
místopředseda výboru |
18.05.2006 |
Adresa: |
39155, 6664636, Tábor, Dolní Hořice, Prasetín, 16, Prasetín 16, 39155 Dolní Hořice |
|
Jiří Mlada
|
Neaktivní
od 05.05.2012
|
člen výboru |
18.05.2006 |
Adresa: |
39501, 20086997, Pelhřimov, Mezilesí, Mezilesí, 39, č.p. 39, 39501 Mezilesí |
|