Mgr. Jan Mrázek
|
Neaktivní
od 27.02.2021
|
jednatel |
05.10.2012 |
Adresa: |
53851, 26696509, Chrast, Chrast, Nová Čtvrť, 793 |
|
Mgr. Jan Mrázek
|
Neaktivní
od 27.02.2021
|
jednatel |
05.10.2012 |
Adresa: |
53851, 26696509, Chrudim, Chrast, Chrast, Nová Čtvrť, 793, Nová Čtvrť 793, 53851 Chrast |
|
Pavel Exner
|
Neaktivní
od 05.10.2012
|
jednatel |
04.01.2012 |
Adresa: |
19012, 22418725, Praha 9, Dolní Počernice, Podkrkonošská, 537 |
|
PAVEL EXNER
|
Neaktivní
od 05.10.2012
|
jednatel |
04.01.2012 |
Adresa: |
19012, 22418725, Praha, Dolní Počernice, Podkrkonošská, 537, Podkrkonošská 537, Dolní Počernice, 19012 Praha 9 |
|
Michal Exner
|
Neaktivní
od 04.01.2012
|
jednatel |
07.01.2011 |
Adresa: |
19012, 22418725, Praha 9, Dolní Počernice, Podkrkonošská, 537 |
|
MICHAL EXNER
|
Neaktivní
od 04.01.2012
|
jednatel |
07.01.2011 |
Adresa: |
19012, 22418725, Praha, Dolní Počernice, Podkrkonošská, 537, Podkrkonošská 537, Dolní Počernice, 19012 Praha 9 |
|
Michal Exner
|
Neaktivní
od 15.02.2006
|
jednatel |
02.02.2000 |
Adresa: |
Praha 9-Dolní Počernice, Podkrkonošská, 537 |
|
MICHAL EXNER
|
Neaktivní
od 15.02.2006
|
jednatel |
02.02.2000 |
Adresa: |
19012, 22418725, Praha, Dolní Počernice, Podkrkonošská, 537, Podkrkonošská 537, Dolní Počernice, 19012 Praha 9 |
|
Pavel Exner
|
Neaktivní
od 12.04.2011
|
jednatel |
01.10.1999 |
Adresa: |
Praha 9-Dolní Počernice, Podkrkonošská, 537 |
|
PAVEL EXNER
|
Neaktivní
od 12.04.2011
|
jednatel |
01.10.1999 |
Adresa: |
19012, 22418725, Praha, Dolní Počernice, Podkrkonošská, 537, Podkrkonošská 537, Dolní Počernice, 19012 Praha 9 |
|