Mgr.,Ing. MIROSLAV DORAZIL
|
Aktivní
|
jednatel |
25.10.2019 |
Adresa: |
13000, 21777799, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1063, 31 |
|
Mgr.,Ing. MIROSLAV DORAZIL
|
Aktivní
|
jednatel |
25.10.2019 |
Adresa: |
13000, 21777799, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1063, 31, Jeseniova 1063/31, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
EVA ULRYCHOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.09.2015 |
Adresa: |
13000, 21777799, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1063, 31 |
|
EVA ULRYCHOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.09.2015 |
Adresa: |
13000, 21777799, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1063, 31, Jeseniova 1063/31, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Eva ULRYCHOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2015
|
Jednatel |
19.06.2014 |
Adresa: |
13000, 21777799, Hlavní město Praha, Praha, Jeseniova |
|
EVA ULRYCHOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2015
|
Jednatel |
19.06.2014 |
Adresa: |
13000, 21777799, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1063, 31, Jeseniova 1063/31, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jiří Beran
|
Neaktivní
od 11.09.2002
|
Jednatel |
30.09.1999 |
Adresa: |
15000, Praha 5, Praha 5, Amforova, 21/1932 |
|
Karel Friedrich
|
Neaktivní
od 11.09.2002
|
Jednatel |
30.09.1999 |
Adresa: |
33808, Rokycany, Zbiroh, Cekov, 36 |
|
Eva Kormančíková
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
Jednatel |
30.09.1999 |
Adresa: |
13000, 21777799, Praha 3, Praha 3, Jeseniova, 31/1063 |
|
Jiří Beran
|
Neaktivní
od 11.09.2002
|
Jednatel |
30.09.1999 |
Adresa: |
15500, 22122761, Praha, Stodůlky, Amforová, 1932, 21, Amforová 1932/21, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Karel Friedrich
|
Neaktivní
od 11.09.2002
|
Jednatel |
30.09.1999 |
Adresa: |
33808, 12985988, Rokycany, Cekov, Cekov, 36, č.p. 36, 33808 Cekov |
|
Eva Kormančíková
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
Jednatel |
30.09.1999 |
Adresa: |
13000, 21777799, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1063, 31, Jeseniova 1063/31, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|