VÍTĚZSLAV LUKEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.08.2013 |
Adresa: |
14000, 25814591, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Na vrstevnici, 1735, 6 |
|
VÍTĚZSLAV LUKEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.08.2013 |
Adresa: |
14000, 25814591, Praha, Krč, Na vrstevnici, 1735, 6, Na vrstevnici 1735/6, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Vítězslav Lukeš
|
Neaktivní
od 17.08.2013
|
jednatel |
07.01.2004 |
Adresa: |
25814591, Praha 4, Na Vrstevnici, 1735/6 |
|
VÍTĚZSLAV LUKEŠ
|
Neaktivní
od 17.08.2013
|
jednatel |
07.01.2004 |
Adresa: |
14000, 25814591, Praha, Krč, Na vrstevnici, 1735, 6, Na vrstevnici 1735/6, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ivana Lukešová
|
Neaktivní
od 07.01.2004
|
jednatel |
26.06.2000 |
Adresa: |
25814591, Praha 4, Praha 4, Na vrstevnici, 1735/6 |
|
Ivana Lukešová
|
Neaktivní
od 07.01.2004
|
jednatel |
26.06.2000 |
Adresa: |
14000, 25814591, Praha, Krč, Na vrstevnici, 1735, 6, Na vrstevnici 1735/6, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Vítězslav Lukeš
|
Neaktivní
od 26.06.2000
|
jednatel |
04.10.1999 |
Adresa: |
22345507, Praha 8, Praha 8, Ďáblická, 389/8a |
|
Vítězslav Lukeš
|
Neaktivní
od 26.06.2000
|
jednatel |
04.10.1999 |
Adresa: |
389/8a, Praha 8, Praha 8, Ďáblická, Ďáblická 389/8a, Praha 8, okres: Praha 8, Česká republika |
|