ONDŘEJ CIZNER
|
Neaktivní
od 16.09.2015
|
jednatel |
26.08.2015 |
Adresa: |
25765, 3059685, Benešov, Čechtice, Čechtice, Růžová, 208 |
|
Ondřej Cizner
|
Neaktivní
od 16.09.2015
|
jednatel |
26.08.2015 |
Adresa: |
25765, 3059685, Benešov, Čechtice, Čechtice, Růžová, 208, Růžová 208, 25765 Čechtice |
|
Ondřej Cizner
|
Neaktivní
od 26.08.2015
|
jednatel |
01.02.2011 |
Adresa: |
25765, 3059685, Čechtice, Růžová, 208 |
|
Ondřej Cizner
|
Neaktivní
od 26.08.2015
|
jednatel |
01.02.2011 |
Adresa: |
25765, 3059685, Benešov, Čechtice, Čechtice, Růžová, 208, Růžová 208, 25765 Čechtice |
|
Ondřej Cizner
|
Neaktivní
od 01.02.2011
|
jednatel |
11.10.1999 |
Adresa: |
10000, 22635289, Praha 10, Praha 10, Vyžlovská, 28/3115 |
|
Ing. Tomáš Češpiva
|
Neaktivní
od 16.09.2015
|
jednatel |
11.10.1999 |
Adresa: |
17000, 22294724, Praha 7, Praha 7, Šmeralova, 11/344 |
|
Ondřej Cizner
|
Neaktivní
od 01.02.2011
|
jednatel |
11.10.1999 |
Adresa: |
10000, 22635289, Praha, Strašnice, Vyžlovská, 3115, 28, Vyžlovská 3115/28, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. TOMÁŠ ČEŠPIVA
|
Neaktivní
od 16.09.2015
|
jednatel |
11.10.1999 |
Adresa: |
17000, 22294724, Praha, Bubeneč, Šmeralova, 344, 11, Šmeralova 344/11, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|