Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | ECOCONSULTING s.r.o. |
ICO: | 26121701 |
Registrovaná adresa: | 11800, 21695849, Praha, Malá Strana, Sněmovní, 174, 7, Sněmovní 174/7, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
Začleněno na: | 18.10.1999 |
Předmět podnikání: |
pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytovánídoplňkových služeb, jiných než základních
pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb, jiných než základních
poradenská činnost v oblasti ekologie a životního prostředí (vyjma činností uvedených v příloze 2. zákona č. 455/91 Sb. )
poradenská činnost v oblasti ekologie a životního prostředí ( vyjma činností uvedených v příloze 2. zákona č. 455/91 Sb. )
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
RNDr. JIŘINA BURSÍK | Aktivní | 06.03.2020 | |
|
|||
RNDr MARTIN BURSÍK | Aktivní | 16.10.2016 | |
|
|||
RNDr MARTIN BURSÍK | Aktivní | 16.10.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
RNDr. MARTIN BURSÍK | Aktivní | jednatel | 16.10.2016 |
|
|||
RNDr. Martin Bursík | Aktivní | jednatel | 16.10.2016 |
|
|||
RNDr. Martin Bursík | Neaktivní od 16.10.2016 | jednatel | 14.12.2009 |
|
|||
RNDr. Martin Bursík | Neaktivní od 16.10.2016 | jednatel | 14.12.2009 |
|
|||
RNDr. Jiří Bursík | Neaktivní od 14.12.2009 | jednatel | 10.09.2007 |
|
|||
RNDr Martin Bursík | Neaktivní od 10.09.2007 | jednatel | 18.10.1999 |
|
|||
RNDr MARTIN BURSÍK | Neaktivní od 10.09.2007 | jednatel | 18.10.1999 |
|
Registrační číslo ECOCONSULTING s.r.o. je 26121701.
Registrační adresa ECOCONSULTING s.r.o. je 11800, 21695849, Praha, Malá Strana, Sněmovní, 174, 7, Sněmovní 174/7, Malá Strana, 11800 Praha 1.
ECOCONSULTING s.r.o. byla založena 18.10.1999.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je RNDr. JIŘINA BURSÍK, RNDr MARTIN BURSÍK, RNDr MARTIN BURSÍK.