JIŘÍ HUPKA
|
Aktivní
|
jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
18200, 22373306, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Šimůnkova, 1602, 3 |
|
JIŘÍ HUPKA
|
Aktivní
|
jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
18200, 22373306, Praha, Kobylisy, Šimůnkova, 1602, 3, Šimůnkova 1602/3, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Aleš Čech
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2012 |
Adresa: |
25262, 28130430, Horoměřice, Horoměřice, Suchdolská |
|
Roman Maleninský
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2012 |
Adresa: |
18100, 26005808, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Hnězdenská, 767, 2 |
|
Aleš Čech
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2012 |
Adresa: |
25262, 28130430, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, Suchdolská, Suchdolská č.ev. 104, 25262 Horoměřice |
|
Roman Maleninský
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2012 |
Adresa: |
18100, 26005808, Praha, Troja, Hnězdenská, 767, 2, Hnězdenská 767/2, Troja, 18100 Praha 8 |
|
MARTIN PEKÁREK
|
Neaktivní
od 20.12.2018
|
jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
18100, 22319701, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Štětínská, 360, 23 |
|
MARTIN PEKÁREK
|
Neaktivní
od 20.12.2018
|
jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
18100, 22319701, Praha, Bohnice, Štětínská, 360, 23, Štětínská 360/23, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
TOMÁŠ PELIKÁN
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
jednatel |
11.11.2013 |
Adresa: |
14800, 21844569, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Jarníkova, 1898, 29 |
|
TOMÁŠ PELIKÁN
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
jednatel |
11.11.2013 |
Adresa: |
14800, 21844569, Praha, Chodov, Jarníkova, 1898, 29, Jarníkova 1898/29, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Aleš Čech
|
Neaktivní
od 03.07.2002
|
jednatel |
20.10.1999 |
Adresa: |
22390821, Praha 8, Praha 8, Sokolovská, 157/1851 |
|
Roman Maleninský
|
Neaktivní
od 03.07.2002
|
jednatel |
20.10.1999 |
Adresa: |
21785155, Praha 3, Praha 3, Čajkovského, 24/1672 |
|
Martin Pekárek
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
jednatel |
20.10.1999 |
Adresa: |
22319701, Praha 8, Praha 8, Štětínská, 360/23 |
|
Jiří Hupka
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
jednatel |
20.10.1999 |
Adresa: |
22373306, Praha 8, Praha 8, Šimůnkova, 1602/3 |
|
Aleš Čech
|
Neaktivní
od 03.07.2002
|
jednatel |
20.10.1999 |
Adresa: |
18000, 22390821, Praha, Libeň, Sokolovská, 1851, 157, Sokolovská 1851/157, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Roman Maleninský
|
Neaktivní
od 03.07.2002
|
jednatel |
20.10.1999 |
Adresa: |
13000, 21785155, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1672, 24, Čajkovského 1672/24, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MARTIN PEKÁREK
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
jednatel |
20.10.1999 |
Adresa: |
18100, 22319701, Praha, Bohnice, Štětínská, 360, 23, Štětínská 360/23, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
JIŘÍ HUPKA
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
jednatel |
20.10.1999 |
Adresa: |
18200, 22373306, Praha, Kobylisy, Šimůnkova, 1602, 3, Šimůnkova 1602/3, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|