ALEXANDR ŽÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.08.2021 |
Adresa: |
41501, 74054058, Teplice, Teplice, Teplice, Albrechtova, 3320 |
|
ALEXANDR ŽÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.08.2021 |
Adresa: |
41501, 74054058, Teplice, Teplice, Teplice, Albrechtova, 3320, Albrechtova 3320, 41501 Teplice |
|
Natallia Žáková
|
Neaktivní
od 14.08.2021
|
jednatel |
25.08.2010 |
Adresa: |
41501, 30605709, Teplice, Buková, 3268 |
|
Natallia Žáková
|
Neaktivní
od 14.08.2021
|
jednatel |
25.08.2010 |
Adresa: |
41501, 30605709, Teplice, Teplice, Teplice, Buková, 3268, Buková 3268, 41501 Teplice |
|
Valeriy Vasiľev
|
Neaktivní
od 12.12.2016
|
jednatel |
31.05.2010 |
Adresa: |
Moskva, Neženskoj 7 |
|
Natalia Mamiyeva
|
Neaktivní
od 25.03.2008
|
jednatel |
25.03.2008 |
Adresa: |
41501, 30605709, Teplice, Buková, 3268 |
|
Natallia Mamiyeva
|
Neaktivní
od 25.08.2010
|
jednatel |
25.03.2008 |
Adresa: |
41501, 30605709, Teplice, Buková, 3268 |
|
Natalia Mamiyeva
|
Neaktivní
od 25.03.2008
|
jednatel |
25.03.2008 |
Adresa: |
41501, 30605709, Teplice, Teplice, Teplice, Buková, 3268, Buková 3268, 41501 Teplice |
|
Natallia Mamiyeva
|
Neaktivní
od 25.08.2010
|
jednatel |
25.03.2008 |
Adresa: |
41501, 30605709, Teplice, Teplice, Teplice, Buková, 3268, Buková 3268, 41501 Teplice |
|
Natalia Mamiyeva
|
Neaktivní
od 25.03.2008
|
jednatel |
04.06.2003 |
Adresa: |
27201, 1413244, Kladno, Poděbradova, 3215 |
|
Natalia Mamiyeva
|
Neaktivní
od 25.03.2008
|
jednatel |
04.06.2003 |
Adresa: |
27201, 1413244, Kladno, Kladno, Kladno, Poděbradova, 3215, Poděbradova 3215, 27201 Kladno |
|
Natalia Mamiyeva
|
Neaktivní
od 04.06.2003
|
Jednatel |
21.10.1999 |
Adresa: |
Praha 5-Holyně, K Zabrkům, 127 |
|
Natalia Mamiyeva
|
Neaktivní
od 04.06.2003
|
Jednatel |
21.10.1999 |
Adresa: |
15400, 22010076, Praha, Holyně, K Zabrkům, 127, 1, K Zabrkům 127/1, Holyně, 15400 Praha 5 |
|