MARTIN LEIŠ
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.11.2016 |
Adresa: |
19300, 22446478, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, Běluňská, 1711, 25 |
|
MARTIN LEIŠ
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.11.2016 |
Adresa: |
19300, 22446478, Praha, Horní Počernice, Běluňská, 1711, 25, Běluňská 1711/25, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Ing. IVAN LEIŠ
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.09.2014 |
Adresa: |
25073, 14583500, Radonice, Radonice, Nad Školou, 220 |
|
Ing. Ivan Leiš
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.09.2014 |
Adresa: |
25073, 14583500, Praha-východ, Radonice, Radonice, Nad Školou, 220, Nad Školou 220, 25073 Radonice |
|
Ing. Ivan Leiš
|
Neaktivní
od 03.09.2014
|
Jednatel |
31.10.2000 |
Adresa: |
14583500, Radonice, Nad Školou, 220 |
|
Ing. Ivan Leiš
|
Neaktivní
od 03.09.2014
|
Jednatel |
31.10.2000 |
Adresa: |
25073, 14583500, Praha-východ, Radonice, Radonice, Nad Školou, 220, Nad Školou 220, 25073 Radonice |
|
Martin Leiš
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
Jednatel |
27.10.1999 |
Adresa: |
22446478, Praha 9, Praha 9, Běluňská, 1711/25 |
|
MARTIN LEIŠ
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
Jednatel |
27.10.1999 |
Adresa: |
19300, 22446478, Praha, Horní Počernice, Běluňská, 1711, 25, Běluňská 1711/25, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|