Dr. HORST MICHAEL BEIER
|
Aktivní
|
jednatel |
20.12.2022 |
|
Dr. HORST MICHAEL BEIER
|
Neaktivní
od 20.12.2022
|
jednatel a společník |
09.12.2020 |
Adresa: |
14900, 21842329, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Brodského, 1676, 7 |
|
Dr. HORST MICHAEL BEIER
|
Neaktivní
od 20.12.2022
|
jednatel a společník |
09.12.2020 |
Adresa: |
14900, 21842329, Praha, Chodov, Brodského, 1676, 7, Brodského 1676/7, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Dr. HORST MICHAEL BEIER
|
Neaktivní
od 09.12.2020
|
jednatel a společník |
04.01.2020 |
Adresa: |
36471, 27769933, Karlovy Vary, Andělská Hora, Andělská Hora, 201 |
|
Dr. HORST MICHAEL BEIER
|
Neaktivní
od 09.12.2020
|
jednatel a společník |
04.01.2020 |
Adresa: |
36471, 27769933, Karlovy Vary, Andělská Hora, Andělská Hora, 201, č.p. 201, 36471 Andělská Hora |
|
TATIANA KOLBINEVA
|
Neaktivní
od 04.01.2020
|
jednatel |
02.08.2017 |
Adresa: |
36471, 27769933, Karlovy Vary, Andělská Hora, Andělská Hora, 201 |
|
TATIANA KOLBINEVA
|
Neaktivní
od 04.01.2020
|
jednatel |
02.08.2017 |
Adresa: |
36471, 27769933, Karlovy Vary, Andělská Hora, Andělská Hora, 201, č.p. 201, 36471 Andělská Hora |
|
Tatiana Alexandrovna Kolbineva
|
Neaktivní
od 02.08.2017
|
jednatel |
24.10.2005 |
Adresa: |
Moskva, Sirenevy Boulevard 4/3/61, 105122 |
|
Horst Michael Beier
|
Neaktivní
od 02.08.2017
|
jednatel |
12.09.2005 |
Adresa: |
Augsburg, Peterhofstr. 12, PSČ 861 63 |
|
Oto Tomáš
|
Neaktivní
od 12.09.2005
|
jednatel |
15.04.2005 |
Adresa: |
36002, 20673701, Karlovy Vary, Modenská, 16/294 |
|
Oto Tomáš
|
Neaktivní
od 12.09.2005
|
jednatel |
15.04.2005 |
Adresa: |
36007, 20673701, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Doubí, Modenská, 294, 16, Modenská 294/16, Doubí, 36007 Karlovy Vary |
|
Ludvík Krajči
|
Neaktivní
od 15.04.2005
|
jednatel |
06.08.2003 |
Adresa: |
16500, 22270680, Praha 6, Suchdol, Budyňská, 232/20 |
|
Ludvík Krajči
|
Neaktivní
od 15.04.2005
|
jednatel |
06.08.2003 |
Adresa: |
16500, 22270680, Praha, Suchdol, Budyňská, 232, 20, Budyňská 232/20, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. Martin Vedej
|
Neaktivní
od 06.08.2003
|
jednatel |
17.11.1999 |
Adresa: |
14000, 21950288, Praha 4, Praha 4, U Gymnázia, 1 |
|
Ing. Martin Vedej
|
Neaktivní
od 06.08.2003
|
jednatel |
17.11.1999 |
Adresa: |
14000, 21950288, Praha, Nusle, U gymnázia, 1233, 1, U gymnázia 1233/1, Nusle, 14000 Praha 4 |
|