MIROSLAV FRANC
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2016 |
Adresa: |
13000, 21783284, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Pospíšilova, 1528, 2 |
|
Miroslav Franc
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2016 |
Adresa: |
13000, 21783284, Praha, Žižkov, Pospíšilova, 1528, 2, Pospíšilova 1528/2, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Li Yongqin
|
Neaktivní
od 12.04.2016
|
jednatel |
05.02.2002 |
Adresa: |
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Čentická, 2065 |
|
Li Aiqin
|
Neaktivní
od 12.04.2016
|
jednatel |
05.02.2002 |
Adresa: |
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Čentická, 2065 |
|
Li Yongqin
|
Neaktivní
od 12.04.2016
|
jednatel |
05.02.2002 |
Adresa: |
19016, 25049615, Praha, Újezd nad Lesy, Čentická, 2065, Čentická 2065, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Li Aiqin
|
Neaktivní
od 12.04.2016
|
jednatel |
05.02.2002 |
Adresa: |
19016, 25049615, Praha, Újezd nad Lesy, Čentická, 2065, Čentická 2065, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Li Yong Qin, nar. 20.05.1959
|
Neaktivní
od 05.02.2002
|
jednatel |
23.05.2000 |
Adresa: |
Praha lo, Zelenická, 1051 |
|
Li Yong Qin, nar. 20.05.1959
|
Neaktivní
od 05.02.2002
|
jednatel |
23.05.2000 |
Adresa: |
1051, Praha lo, Zelenická, Zelenická 1051, Praha lo, Česká republika |
|
Li Yong Qin, nar. 20.05.1959
|
Neaktivní
od 23.05.2000
|
jednatel |
12.11.1999 |
Adresa: |
14000, 22756582, Praha 4, Praha 4, Jana Růžičky, 13 |
|
Li Yongqin, nar. 20.05.1959
|
Neaktivní
od 05.02.2002
|
jednatel |
12.11.1999 |
Adresa: |
14000, 22756582, Praha 4, Praha 4, Jana Růžičky, 13 |
|
Li Yong Qin, nar. 20.05.1959
|
Neaktivní
od 23.05.2000
|
jednatel |
12.11.1999 |
Adresa: |
14800, 22756582, Praha, Kunratice, Jana Růžičky, 1144, 13, Jana Růžičky 1144/13, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Li Yongqin, nar. 20.05.1959
|
Neaktivní
od 05.02.2002
|
jednatel |
12.11.1999 |
Adresa: |
14800, 22756582, Praha, Kunratice, Jana Růžičky, 1144, 13, Jana Růžičky 1144/13, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|