ŠTĚPÁN SOBEK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.04.2018 |
Adresa: |
11101, 22549200, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Měcholupy, Za kovárnou, 70, 5 |
|
ŠTĚPÁN SOBEK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.04.2018 |
Adresa: |
11101, 22549200, Praha, Dolní Měcholupy, Za kovárnou, 70, 5, Za kovárnou 70/5, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 |
|
ŠTĚPÁN SOBEK
|
Neaktivní
od 07.04.2018
|
jednatel |
28.01.2014 |
Adresa: |
10900, 22549200, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Měcholupy, Za kovárnou, 70, 5 |
|
ŠTĚPÁN SOBEK
|
Neaktivní
od 07.04.2018
|
jednatel |
28.01.2014 |
Adresa: |
11101, 22549200, Praha, Dolní Měcholupy, Za kovárnou, 70, 5, Za kovárnou 70/5, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 |
|
Miroslava Šťastná
|
Neaktivní
od 28.01.2014
|
jednatel |
21.02.2007 |
Adresa: |
14000, 21912742, Praha 4, Michle, Přímětická, 1197/32 |
|
Miroslava Šťastná
|
Neaktivní
od 28.01.2014
|
jednatel |
21.02.2007 |
Adresa: |
14000, 21912742, Praha, Michle, Přímětická, 1197, 32, Přímětická 1197/32, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Miroslava Šťastná
|
Neaktivní
od 21.02.2007
|
jednatel |
29.11.1999 |
Adresa: |
2949661, Benešov, Benešov, Hrubínova, 1874 |
|
Miroslava Šťastná
|
Neaktivní
od 21.02.2007
|
jednatel |
29.11.1999 |
Adresa: |
25601, 2949661, Benešov, Benešov, Benešov, Hrubínova, 1874, Hrubínova 1874, 25601 Benešov |
|