DANIEL GÖTSCHEL
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.01.2022 |
Adresa: |
70372, Stuttgart, Teinacher Str. 32 |
|
DANIEL GÖTSCHEL
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.01.2022 |
Adresa: |
Stuttgart, Teinacher Str. 32, 70372, Teinacher Str. 32, 70372 Stuttgart, Německo |
|
KATHRIN HRUSKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.07.2015 |
Adresa: |
25262, 27714683, Praha-západ, Statenice, Černý Vůl, Sadová, 487 |
|
KATHRIN HRUSKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.07.2015 |
Adresa: |
25262, 27714683, Praha-západ, Statenice, Černý Vůl, Sadová, 487, Sadová 487, Černý Vůl, 25262 Statenice |
|
STEFFEN RÜBKE
|
Neaktivní
od 03.01.2022
|
jednatel |
27.10.2017 |
Adresa: |
70184, Stuttgart, Mohlstr. 12 A |
|
STEFFEN RÜBKE
|
Neaktivní
od 03.01.2022
|
jednatel |
27.10.2017 |
Adresa: |
Stuttgart, Mohlstr. 12 A, 70184, Mohlstr. 12 A, 70184 Stuttgart, Německo |
|
STEFFEN RÜBKE
|
Neaktivní
od 27.10.2017
|
jednatel |
25.03.2017 |
Adresa: |
70184, Stuttgart, Straussweg 41 |
|
STEFFEN RÜBKE
|
Neaktivní
od 27.10.2017
|
jednatel |
25.03.2017 |
Adresa: |
Stuttgart, Straussweg 41, 70184, Straussweg 41, 70184 Stuttgart, Německo |
|
KATHRIN HRUŠKA
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
Jednatel |
28.07.2015 |
Adresa: |
25262, 27714683, Praha-západ, Statenice, Černý Vůl, Sadová, 487 |
|
UWE ZACHMANN
|
Neaktivní
od 25.03.2017
|
jednatel |
28.07.2015 |
Adresa: |
10900, 25013416, Praha, Dolní Měcholupy, Za zahradami, 413, 36 |
|
KATHRIN HRUŠKA
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
Jednatel |
28.07.2015 |
Adresa: |
25262, 27714683, Praha-západ, Statenice, Černý Vůl, Sadová, 487, Sadová 487, Černý Vůl, 25262 Statenice |
|
UWE ZACHMANN
|
Neaktivní
od 25.03.2017
|
jednatel |
28.07.2015 |
Adresa: |
11101, 25013416, Praha, Dolní Měcholupy, Za zahradami, 413, 36, Za zahradami 413/36, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 |
|
KATHRIN HRUSKA
|
Neaktivní
od 28.07.2015
|
Jednatel |
27.11.2014 |
Adresa: |
25262, 27714683, Statenice, Černý Vůl, Sadová, 487 |
|
KATHRIN HRUSKA
|
Neaktivní
od 28.07.2015
|
Jednatel |
27.11.2014 |
Adresa: |
25262, 27714683, Praha-západ, Statenice, Černý Vůl, Sadová, 487, Sadová 487, Černý Vůl, 25262 Statenice |
|
Uwe Zachmann
|
Neaktivní
od 28.07.2015
|
jednatel |
13.08.2003 |
Adresa: |
10900, 25013416, Praha 10, Za Zahradami, 413 |
|
UWE ZACHMANN
|
Neaktivní
od 28.07.2015
|
jednatel |
13.08.2003 |
Adresa: |
11101, 25013416, Praha, Dolní Měcholupy, Za zahradami, 413, 36, Za zahradami 413/36, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 |
|
Uwe Zachmann
|
Neaktivní
od 13.08.2003
|
jednatel |
10.01.2002 |
Adresa: |
Praha-západ, v ČR: Velké Přílepy, Pražská, 56 |
|
Uwe Zachmann
|
Neaktivní
od 13.08.2003
|
jednatel |
10.01.2002 |
Adresa: |
25264, 6501672, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Pražská, 56, Pražská 56, 25264 Velké Přílepy |
|
Kathrin Hruška
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
Jednatel |
22.10.2001 |
Adresa: |
25264, 6501672, Praha-západ, Velké Přílepy, Pražská, 56 |
|
Kathrin Hruška
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
Jednatel |
22.10.2001 |
Adresa: |
25264, 6501672, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Pražská, 56, Pražská 56, 25264 Velké Přílepy |
|
Ing. Lubomír Stach
|
Neaktivní
od 22.10.2001
|
jednatel |
01.12.1999 |
Adresa: |
17000, 22306714, Praha 7, Praha 7, Dobrovského, 36 |
|
Ing. Lubomír Stach
|
Neaktivní
od 22.10.2001
|
jednatel |
01.12.1999 |
Adresa: |
17000, 22306714, Praha, Holešovice, Dobrovského, 1076, 36, Dobrovského 1076/36, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|