ALEŠ CHUM
|
Aktivní
|
jednatel |
19.08.2021 |
Adresa: |
14300, 81928823, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Generála Šišky, 2375, 6 |
|
ALEŠ CHUM
|
Aktivní
|
jednatel |
19.08.2021 |
Adresa: |
14300, 81928823, Praha, Modřany, Generála Šišky, 2375, 6, Generála Šišky 2375/6, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
ing MILAN ŘEPKA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
15200, 25011758, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Pivcova, 945, 4 |
|
ing MILAN ŘEPKA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
15200, 25011758, Praha, Hlubočepy, Pivcova, 945, 4, Pivcova 945/4, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
ALEŠ CHUM
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
jednatel |
06.11.2016 |
Adresa: |
14300, 26095904, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Písková, 830, 25 |
|
ALEŠ CHUM
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
jednatel |
06.11.2016 |
Adresa: |
14300, 26095904, Praha, Modřany, Písková, 830, 25, Písková 830/25, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
ing Milan Řepka
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
jednatel |
30.11.1999 |
Adresa: |
15200, 25011758, Praha 5, Praha 5, Pivcova, 945 |
|
Aleš Chum
|
Neaktivní
od 06.11.2016
|
jednatel |
30.11.1999 |
Adresa: |
28002, 21164754, Kolín, Kolín, Rimavské Soboty, 906 |
|
ing MILAN ŘEPKA
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
jednatel |
30.11.1999 |
Adresa: |
15200, 25011758, Praha, Hlubočepy, Pivcova, 945, 4, Pivcova 945/4, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Aleš Chum
|
Neaktivní
od 06.11.2016
|
jednatel |
30.11.1999 |
Adresa: |
28002, 21164754, Kolín, Kolín, Kolín II, Rimavské Soboty, 906, Rimavské Soboty 906, Kolín II, 28002 Kolín |
|