MICHAELA STUDNIČKA SKÁLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.09.2021 |
Adresa: |
19700, 80699103, Hlavní město Praha, Praha, Kbely, Plzákova, 1138, 10 |
|
MICHAELA STUDNIČKA SKÁLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.09.2021 |
Adresa: |
19700, 80699103, Praha, Kbely, Plzákova, 1138, 10, Plzákova 1138/10, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
MICHAELA SKÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 03.09.2021
|
jednatel |
12.02.2021 |
Adresa: |
19700, 80699103, Hlavní město Praha, Praha, Kbely, Plzákova, 1138, 10 |
|
MICHAELA SKÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 03.09.2021
|
jednatel |
12.02.2021 |
Adresa: |
19700, 80699103, Praha, Kbely, Plzákova, 1138, 10, Plzákova 1138/10, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
MICHAELA SKÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 12.02.2021
|
jednatel |
26.01.2014 |
Adresa: |
28922, 18312829, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Okružní, 1505, 65 |
|
MICHAELA SKÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 12.02.2021
|
jednatel |
26.01.2014 |
Adresa: |
28922, 18312829, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Okružní, 1505, 65, Okružní 1505/65, 28922 Lysá nad Labem |
|
Michaela Skálová
|
Neaktivní
od 26.01.2014
|
jednatel |
09.06.2008 |
Adresa: |
28922, 18312829, Lysá nad Labem, Okružní, 1505/65 |
|
MICHAELA SKÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 26.01.2014
|
jednatel |
09.06.2008 |
Adresa: |
28922, 18312829, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Okružní, 1505, 65, Okružní 1505/65, 28922 Lysá nad Labem |
|
Ilona Golovleva
|
Neaktivní
od 09.06.2008
|
Jednatel |
17.12.1999 |
Adresa: |
Praha 5-Radotín, nám.Osvoboditelů, 1364/3 |
|
Ilona Golovleva
|
Neaktivní
od 09.06.2008
|
Jednatel |
17.12.1999 |
Adresa: |
15300, 22058044, Praha, Radotín, náměstí Osvoboditelů, 1364, 3, náměstí Osvoboditelů 1364/3, Radotín, 15300 Praha 5 |
|