YURIY RYZHYKH
|
Aktivní
|
jednatel |
27.09.2022 |
Adresa: |
18200, 22368108, Praha, Kobylisy, Mirovická, 1097, 24 |
|
YURIY RYZHYKH
|
Aktivní
|
jednatel |
27.09.2022 |
Adresa: |
18200, 22368108, Praha, Kobylisy, Mirovická, 1097, 24, Mirovická 1097/24, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Yuriy Ryzhykh
|
Neaktivní
od 27.09.2022
|
jednatel |
19.09.2001 |
Adresa: |
10000, Praha 10, Praha 10, Nad Třebešínem, III/2 |
|
Yuriy Ryzhykh
|
Neaktivní
od 27.09.2022
|
jednatel |
19.09.2001 |
Adresa: |
III/2, Praha 10, Praha 10, Nad Třebešínem, 10000, Nad Třebešínem III/2, 10000 Praha 10, okres: Praha 10, Česká republika |
|
Yuriy Ryzhykh
|
Neaktivní
od 19.09.2001
|
jednatel |
07.03.2001 |
Adresa: |
38801, Strakonice, Blatná, J.P.Koubka, 16 |
|
Yuriy Ryzhykh
|
Neaktivní
od 19.09.2001
|
jednatel |
07.03.2001 |
Adresa: |
38801, 8994102, Strakonice, Blatná, Blatná, tř. J. P. Koubka, 16, tř. J. P. Koubka 16, 38801 Blatná |
|
Igor Fisun
|
Neaktivní
od 07.03.2001
|
jednatel |
22.12.1999 |
Adresa: |
Praha 9, Praha 9, Kuttelwascherova, 929/67 |
|
Igor Fisun
|
Neaktivní
od 07.03.2001
|
jednatel |
22.12.1999 |
Adresa: |
19800, 22709428, Praha, Černý Most, Kuttelwascherova, 929, 17, Kuttelwascherova 929/17, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|