Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | CONSENTA, spol. s r.o. |
ICO: | 26143381 |
Registrovaná adresa: | 19300, 22447326, Praha, Horní Počernice, Ve žlíbku, 1800, 77, Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
Začleněno na: | 29.12.1999 |
Předmět podnikání: |
poradenská činnost v oblasti měřící a kontrolní techniky
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
HANA DITTRICHOVÁ | Aktivní | 13.03.2020 | |
|
|||
HANA DITTRICHOVÁ | Aktivní | 13.03.2020 | |
|
|||
Ing. VÁCLAV VÁVRA | Aktivní | 18.07.2014 | |
|
|||
Ing. VÁCLAV VÁVRA | Aktivní | 18.07.2014 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
HANA DITTRICHOVÁ | Aktivní | jednatel | 20.11.2015 |
|
|||
HANA DITTRICHOVÁ | Aktivní | jednatel | 20.11.2015 |
|
|||
Ing. VIKTOR VÁVRA | Neaktivní od 20.11.2015 | jednatel | 18.07.2014 |
|
|||
Ing. VIKTOR VÁVRA | Neaktivní od 20.11.2015 | jednatel | 18.07.2014 |
|
|||
Ing. Viktor Vávra | Neaktivní od 18.07.2014 | jednatel | 20.03.2002 |
|
|||
Ing. Viktor Vávra | Neaktivní od 18.07.2014 | jednatel | 20.03.2002 |
|
|||
Ing. Viktor Vávra | Neaktivní od 20.03.2002 | jednatel | 29.12.1999 |
|
|||
Ing. Viktor Vávra | Neaktivní od 20.03.2002 | jednatel | 29.12.1999 |
|
Registrační číslo CONSENTA, spol. s r.o. je 26143381.
Registrační adresa CONSENTA, spol. s r.o. je 19300, 22447326, Praha, Horní Počernice, Ve žlíbku, 1800, 77, Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 19300 Praha 9.
CONSENTA, spol. s r.o. byla založena 29.12.1999.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je HANA DITTRICHOVÁ, HANA DITTRICHOVÁ, Ing. VÁCLAV VÁVRA, Ing. VÁCLAV VÁVRA.