ANNA KOLESNICHENKO
|
Aktivní
|
jednatel |
22.11.2017 |
Adresa: |
18100, 22399097, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Sosnovecká, 578, 2 |
|
ANNA KOLESNICHENKO
|
Aktivní
|
jednatel |
22.11.2017 |
Adresa: |
18100, 22399097, Praha, Troja, Sosnovecká, 578, 2, Sosnovecká 578/2, Troja, 18100 Praha 8 |
|
ANNA KOLESNICHENKO
|
Neaktivní
od 22.11.2017
|
jednatel |
14.11.2017 |
Adresa: |
18100, 25583913, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Hnězdenská, 735, 6 |
|
ANNA KOLESNICHENKO
|
Neaktivní
od 22.11.2017
|
jednatel |
14.11.2017 |
Adresa: |
18100, 25583913, Praha, Troja, Hnězdenská, 735, 6, Hnězdenská 735/6, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Anna Kolesnichenko
|
Neaktivní
od 14.11.2017
|
jednatel |
14.07.2010 |
Adresa: |
18100, 25583913, Praha 8, Troja, Hnězdenská, 735, 6 |
|
ANNA KOLESNICHENKO
|
Neaktivní
od 14.11.2017
|
jednatel |
14.07.2010 |
Adresa: |
18100, 25583913, Praha, Troja, Hnězdenská, 735, 6, Hnězdenská 735/6, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Vladislav Kolesnichenko
|
Neaktivní
od 14.07.2010
|
jednatel |
15.08.2005 |
Adresa: |
18100, 25583913, Praha 8, Troja, Hnězdenská, 735/6 |
|
Vladislav Kolesnichenko
|
Neaktivní
od 14.07.2010
|
jednatel |
15.08.2005 |
Adresa: |
18100, 25583913, Praha, Troja, Hnězdenská, 735, 6, Hnězdenská 735/6, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Leonid Grimberg
|
Neaktivní
od 15.08.2005
|
jednatel |
18.04.2005 |
Adresa: |
Nupaky 161, okres Praha - ýchod, PSČ 251 01 Říčany u Prahy |
|
Leonid Grimberg
|
Neaktivní
od 15.08.2005
|
jednatel |
18.04.2005 |
Adresa: |
25101, 25735543, Praha-východ, Nupaky, Nupaky, Za Hotelem, 161, Za Hotelem 161, 25101 Nupaky |
|
Larissa Moskalenko
|
Neaktivní
od 18.04.2005
|
jednatel |
20.04.2004 |
Adresa: |
16100, 22282971, Praha 6, Na Petřinách, 318/8 |
|
Larissa Moskalenko
|
Neaktivní
od 18.04.2005
|
jednatel |
20.04.2004 |
Adresa: |
16200, 22282971, Praha, Veleslavín, Na Petřinách, 318, 8, Na Petřinách 318/8, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Arlen Avanessov
|
Neaktivní
od 20.04.2004
|
jednatel |
18.06.2001 |
Adresa: |
Izobilnyj, Lenina, 61/10 |
|
Arlen Avanessov
|
Neaktivní
od 20.04.2004
|
jednatel |
18.06.2001 |
Adresa: |
61/10, Izobilnyj, Lenina, Lenina 61/10, Izobilnyj, Rusko |
|
Viatcheslav Marchalkine
|
Neaktivní
od 18.06.2001
|
jednatel |
10.01.2000 |
Adresa: |
27303, Kladno, Stochov, J. Š. Baar, 520 |
|
Viatcheslav Marchalkine
|
Neaktivní
od 18.06.2001
|
jednatel |
10.01.2000 |
Adresa: |
27303, 11357541, Kladno, Stochov, Stochov, J. Š. Baara, 520, J. Š. Baara 520, 27303 Stochov |
|