JAROSLAV ZACHARUK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.12.2020 |
Adresa: |
19800, 22709371, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Kuttelwascherova, 924, 7 |
|
JAROSLAV ZACHARUK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.12.2020 |
Adresa: |
19800, 22709371, Praha, Černý Most, Kuttelwascherova, 924, 7, Kuttelwascherova 924/7, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
JAROSLAV ZACHARUK
|
Neaktivní
od 25.12.2020
|
jednatel |
22.12.2020 |
Adresa: |
19800, 22412999, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Bratří Venclíků, 1073, 8 |
|
JAROSLAV ZACHARUK
|
Neaktivní
od 25.12.2020
|
jednatel |
22.12.2020 |
Adresa: |
19800, 22412999, Praha, Černý Most, Bratří Venclíků, 1073, 8, Bratří Venclíků 1073/8, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Galyna Zakharuk
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
jednatel |
27.06.2001 |
Adresa: |
22709371, Praha 9, Praha 9, Černý Most, Kuttelwascherova, 924/7 |
|
Galyna Zakharuk
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
jednatel |
27.06.2001 |
Adresa: |
19800, 22709371, Praha, Černý Most, Kuttelwascherova, 924, 7, Kuttelwascherova 924/7, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Galyna Zakharouk
|
Neaktivní
od 27.06.2001
|
jednatel |
13.06.2001 |
Adresa: |
22709371, Praha 9, Praha 9, Černý Most, Kuttelwascherova, 924/7 |
|
Yuliya Melnyk
|
Neaktivní
od 20.08.2013
|
jednatel |
13.06.2001 |
Adresa: |
Praha 9, Praha 9, Černý Most, Fejfarová, 920 |
|
Yaroslav Zakharuk
|
Neaktivní
od 22.12.2020
|
jednatel |
13.06.2001 |
Adresa: |
Praha 9, Praha 9, Černý Most, Kuttelvascherova, 924/7 |
|
Galyna Zakharouk
|
Neaktivní
od 27.06.2001
|
jednatel |
13.06.2001 |
Adresa: |
19800, 22709371, Praha, Černý Most, Kuttelwascherova, 924, 7, Kuttelwascherova 924/7, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Yuliya Melnyk
|
Neaktivní
od 20.08.2013
|
jednatel |
13.06.2001 |
Adresa: |
19800, 22709347, Praha, Černý Most, Fejfarova, 920, 17, Fejfarova 920/17, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Yaroslav Zakharuk
|
Neaktivní
od 22.12.2020
|
jednatel |
13.06.2001 |
Adresa: |
19800, 22709371, Praha, Černý Most, Kuttelwascherova, 924, 7, Kuttelwascherova 924/7, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Galyna Zakharouk
|
Neaktivní
od 13.06.2001
|
jednatel |
17.01.2000 |
Adresa: |
Praha 5 - Radotín, Na betonce, 114 |
|
Julija Melnik
|
Neaktivní
od 13.06.2001
|
jednatel |
17.01.2000 |
Adresa: |
22569359, Praha 10, Praha 10, Hornoměcholupská, 3 |
|
Jaroslav Zakharouk
|
Neaktivní
od 13.06.2001
|
jednatel |
17.01.2000 |
Adresa: |
Praha 5 - Radotín, Na betonce, 114 |
|
Galyna Zakharouk
|
Neaktivní
od 13.06.2001
|
jednatel |
17.01.2000 |
Adresa: |
15300, 22045988, Praha, Radotín, Na betonce, 114, 2, Na betonce 114/2, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
Julija Melnik
|
Neaktivní
od 13.06.2001
|
jednatel |
17.01.2000 |
Adresa: |
10200, 22569359, Praha, Hostivař, Hornoměcholupská, 527, 3, Hornoměcholupská 527/3, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Jaroslav Zakharouk
|
Neaktivní
od 13.06.2001
|
jednatel |
17.01.2000 |
Adresa: |
15300, 22045988, Praha, Radotín, Na betonce, 114, 2, Na betonce 114/2, Radotín, 15300 Praha 5 |
|