ALEN VACARU
|
Aktivní
|
jednatel |
26.10.2020 |
Adresa: |
720168, Jud. SV Mun. Suceava, Str. Jean Bart nr. 25 et. 1 ap. 7 |
|
ALEN VACARU
|
Aktivní
|
jednatel |
26.10.2020 |
Adresa: |
Jud. SV Mun. Suceava, Str. Jean Bart nr. 25 et. 1 ap. 7, 720168, Str. Jean Bart nr. 25 et. 1 ap. 7, 720168 Jud. SV Mun. Suceava, Rumunsko |
|
VIKTOR VOSTAL
|
Neaktivní
od 26.10.2020
|
Jednatel |
25.03.2019 |
Adresa: |
14200, 22708782, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Tavolníková, 1842, 7 |
|
VIKTOR VOSTAL
|
Neaktivní
od 26.10.2020
|
Jednatel |
25.03.2019 |
Adresa: |
14200, 22708782, Praha, Krč, Tavolníková, 1842, 7, Tavolníková 1842/7, Krč, 14200 Praha 4 |
|
VIKTOR VOSTÁL
|
Neaktivní
od 25.03.2019
|
Jednatel |
23.03.2016 |
Adresa: |
14200, 22708782, Praha, Krč, Tavolníková, 1842, 7 |
|
VIKTOR VOSTÁL
|
Neaktivní
od 25.03.2019
|
Jednatel |
23.03.2016 |
Adresa: |
14200, 22708782, Praha, Krč, Tavolníková, 1842, 7, Tavolníková 1842/7, Krč, 14200 Praha 4 |
|
JIŘÍ MICHL
|
Neaktivní
od 23.03.2016
|
jednatel |
10.01.2015 |
Adresa: |
14000, 21952256, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Maroldova, 1429, 11 |
|
JIŘÍ MICHL
|
Neaktivní
od 23.03.2016
|
jednatel |
10.01.2015 |
Adresa: |
14000, 21952256, Praha, Nusle, Maroldova, 1429, 11, Maroldova 1429/11, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Lale Annagulyyeva
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
jednatel |
05.05.2011 |
Adresa: |
Ašchabad, Ankara 27/58 |
|
Lyale Annakuliyeva
|
Neaktivní
od 05.05.2011
|
jednatel |
19.05.2009 |
Adresa: |
Ašchabad, Ankara 27/58 |
|
Selbi Ovelekova
|
Neaktivní
od 10.01.2015
|
jednatel |
19.05.2009 |
Adresa: |
Ašchabad, M. Gorkého 7/15 |
|
Aybulyak Annakulieva
|
Neaktivní
od 19.05.2009
|
jednatel |
03.01.2006 |
Adresa: |
15000, Praha 5, Smíchov, Svorností, 1250/6 |
|
Aybulyak Annakulieva
|
Neaktivní
od 19.05.2009
|
jednatel |
03.01.2006 |
Adresa: |
15000, 22087907, Praha, Smíchov, Svornosti, 1250, 6, Svornosti 1250/6, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Inzilija Timirzjanova
|
Neaktivní
od 03.01.2006
|
jednatel |
17.01.2000 |
Adresa: |
22088164, Praha 5, Praha 5, Preslova, 1269/17 |
|
Inzilija Timirzjanova
|
Neaktivní
od 03.01.2006
|
jednatel |
17.01.2000 |
Adresa: |
15000, 22088164, Praha, Smíchov, Preslova, 1269, 17, Preslova 1269/17, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|