JAN ŠULC
|
Neaktivní
od 01.04.2014
|
jednatel |
11.10.2013 |
Adresa: |
41201, 2919575, Litoměřice, Litoměřice-Město, Mírové náměstí, 15, 7 |
|
JAN ŠULC
|
Neaktivní
od 01.04.2014
|
jednatel |
11.10.2013 |
Adresa: |
41201, 2919575, Litoměřice, Litoměřice, Litoměřice-Město, Mírové náměstí, 15, 7, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice |
|
Jan Šulc
|
Neaktivní
od 11.10.2013
|
jednatel |
18.12.2006 |
Adresa: |
41201, Litoměřice, 28,října, 1552/63 |
|
Jan Šulc
|
Neaktivní
od 11.10.2013
|
jednatel |
18.12.2006 |
Adresa: |
41201, 2909669, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, 28. října, 1552, 63, 28. října 1552/63, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Igor Gordinsky
|
Neaktivní
od 18.12.2006
|
jednatel |
13.04.2005 |
Adresa: |
15000, 22094253, Praha 5, Smíchov, Kováků, 12 |
|
Igor Gordinsky
|
Neaktivní
od 18.12.2006
|
jednatel |
13.04.2005 |
Adresa: |
15000, 22094253, Praha, Smíchov, Kováků, 1811, 12, Kováků 1811/12, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Jiří Dušek
|
Neaktivní
od 13.04.2005
|
jednatel |
29.11.2000 |
Adresa: |
19800, Praha 9-Kyje, Vodňanská, 713/67 |
|
Jiří Dušek
|
Neaktivní
od 13.04.2005
|
jednatel |
29.11.2000 |
Adresa: |
19800, 22487034, Praha, Kyje, Vodňanská, 713, Vodňanská 713, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Ivan Kopecký
|
Neaktivní
od 29.11.2000
|
jednatel |
20.01.2000 |
Adresa: |
Praha 9, Praha 9, Vodňanská, 691/61 |
|
Jiří Dušek
|
Neaktivní
od 29.11.2000
|
jednatel |
20.01.2000 |
Adresa: |
Praha 9, Praha 9, Vodňanská, 713/67 |
|
Ivan Kopecký
|
Neaktivní
od 29.11.2000
|
jednatel |
20.01.2000 |
Adresa: |
19800, 22486810, Praha, Kyje, Vodňanská, 691, Vodňanská 691, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Jiří Dušek
|
Neaktivní
od 29.11.2000
|
jednatel |
20.01.2000 |
Adresa: |
19800, 22487034, Praha, Kyje, Vodňanská, 713, Vodňanská 713, Kyje, 19800 Praha 9 |
|