PETR KOTVAS
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.03.2018 |
Adresa: |
28924, 18259341, Nymburk, Milovice, Milovice, 5. května, 48, 31 |
|
PETR KOTVAS
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.03.2018 |
Adresa: |
28924, 18259341, Nymburk, Milovice, Milovice, 5. května, 48, 31, 5. května 48/31, 28924 Milovice |
|
PETR KOTVAS
|
Neaktivní
od 14.03.2018
|
jednatel |
21.09.2013 |
Adresa: |
28924, 18259341, Milovice, Milovice, 5. května, 48, 31 |
|
PETR KOTVAS
|
Neaktivní
od 14.03.2018
|
jednatel |
21.09.2013 |
Adresa: |
28924, 18259341, Nymburk, Milovice, Milovice, 5. května, 48, 31, 5. května 48/31, 28924 Milovice |
|
Petr Kotvas
|
Neaktivní
od 21.09.2013
|
jednatel |
23.05.2011 |
Adresa: |
28923, 18259341, Milovice, 5.května, 48 |
|
PETR KOTVAS
|
Neaktivní
od 21.09.2013
|
jednatel |
23.05.2011 |
Adresa: |
28924, 18259341, Nymburk, Milovice, Milovice, 5. května, 48, 31, 5. května 48/31, 28924 Milovice |
|
Hana Procházková
|
Neaktivní
od 23.05.2011
|
jednatel |
21.01.2000 |
Adresa: |
21845361, Praha 4, Praha 4, Hrabákova, 1978/6 |
|
Hana Procházková
|
Neaktivní
od 23.05.2011
|
jednatel |
21.01.2000 |
Adresa: |
14800, 21845361, Praha, Chodov, Hrabákova, 1978, 6, Hrabákova 1978/6, Chodov, 14800 Praha 4 |
|