JUDr. Jindřich Kurz
|
Neaktivní
od 23.02.2017
|
předseda představenstva |
10.12.2007 |
Adresa: |
22283641, Praha 6, José Martího, 378/10 |
|
Pavel Gadžuk
|
Neaktivní
od 23.02.2017
|
člen představenstva |
10.12.2007 |
Adresa: |
16200, 22283625, Praha 6, José Martího, 6 |
|
Ing. Arch. Ctibor Holek
|
Neaktivní
od 23.02.2017
|
člen představenstva |
10.12.2007 |
Adresa: |
22283641, Praha 6, José Martího, 378/10 |
|
Marta Kalkusová
|
Neaktivní
od 23.02.2017
|
člen představenstva |
10.12.2007 |
Adresa: |
22283633, Praha 6, José Martího, 377/8 |
|
Jaroslav Hiřman
|
Neaktivní
od 23.02.2017
|
člen představenstva |
10.12.2007 |
Adresa: |
16200, 22283633, Praha 6, José Martího, 377/8 |
|
JUDr. Jindřich Kurz
|
Neaktivní
od 23.02.2017
|
předseda představenstva |
10.12.2007 |
Adresa: |
16200, 22283641, Praha, Veleslavín, José Martího, 378, 10, José Martího 378/10, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Pavel Gadžuk
|
Neaktivní
od 23.02.2017
|
člen představenstva |
10.12.2007 |
Adresa: |
16200, 22283625, Praha, Veleslavín, José Martího, 376, 6, José Martího 376/6, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Ing. Arch. Ctibor Holek
|
Neaktivní
od 23.02.2017
|
člen představenstva |
10.12.2007 |
Adresa: |
16200, 22283641, Praha, Veleslavín, José Martího, 378, 10, José Martího 378/10, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Marta Kalkusová
|
Neaktivní
od 23.02.2017
|
člen představenstva |
10.12.2007 |
Adresa: |
16200, 22283633, Praha, Veleslavín, José Martího, 377, 8, José Martího 377/8, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Jaroslav Hiřman
|
Neaktivní
od 23.02.2017
|
člen představenstva |
10.12.2007 |
Adresa: |
16200, 22283633, Praha, Veleslavín, José Martího, 377, 8, José Martího 377/8, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Jaroslav Hiřman
|
Neaktivní
od 10.12.2007
|
člen |
23.03.2005 |
Adresa: |
16200, 22283633, Praha 6, José Martího, 377/8 |
|
Jaroslav Hiřman
|
Neaktivní
od 10.12.2007
|
člen |
23.03.2005 |
Adresa: |
16200, 22283633, Praha, Veleslavín, José Martího, 377, 8, José Martího 377/8, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
JUDr. Jindřich Kurz
|
Neaktivní
od 10.12.2007
|
předseda |
12.12.2003 |
Adresa: |
22283641, Praha 6, Praha 6, José Martího, 378/10 |
|
Libuše Mládková
|
Neaktivní
od 10.12.2007
|
člen |
12.12.2003 |
Adresa: |
22283633, Praha 6, José Martího, 377/8 |
|
Ing. Arch. Ctibor Holek
|
Neaktivní
od 10.12.2007
|
člen |
12.12.2003 |
Adresa: |
22283641, Praha 6, José Martího, 378/10 |
|
Marta Kalkusová
|
Neaktivní
od 10.12.2007
|
člen |
12.12.2003 |
Adresa: |
22283633, Praha 6, José Martího, 377/8 |
|
JUDr. Jindřich Kurz
|
Neaktivní
od 10.12.2007
|
předseda |
12.12.2003 |
Adresa: |
16200, 22283641, Praha, Veleslavín, José Martího, 378, 10, José Martího 378/10, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Libuše Mládková
|
Neaktivní
od 10.12.2007
|
člen |
12.12.2003 |
Adresa: |
16200, 22283633, Praha, Veleslavín, José Martího, 377, 8, José Martího 377/8, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Ing. Arch. Ctibor Holek
|
Neaktivní
od 10.12.2007
|
člen |
12.12.2003 |
Adresa: |
16200, 22283641, Praha, Veleslavín, José Martího, 378, 10, José Martího 378/10, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Marta Kalkusová
|
Neaktivní
od 10.12.2007
|
člen |
12.12.2003 |
Adresa: |
16200, 22283633, Praha, Veleslavín, José Martího, 377, 8, José Martího 377/8, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Eva Hrušková
|
Neaktivní
od 12.12.2003
|
člen |
12.04.2002 |
Adresa: |
22283625, Praha 6, Praha 6, José Martího, 376/6 |
|
Hana Jirsová
|
Neaktivní
od 12.12.2003
|
člen |
12.04.2002 |
Adresa: |
Praha 6, Praha 6, José Martího, 377/6 |
|
JUDr. Jindřich Kurz
|
Neaktivní
od 12.12.2003
|
člen |
12.04.2002 |
Adresa: |
22283641, Praha 6, Praha 6, José Martího, 378/10 |
|
Miroslav Plachetský
|
Neaktivní
od 12.12.2003
|
člen |
12.04.2002 |
Adresa: |
22283641, Praha 6, Praha 6, José Martího, 378/10 |
|
Eva Hrušková
|
Neaktivní
od 12.12.2003
|
člen |
12.04.2002 |
Adresa: |
16200, 22283625, Praha, Veleslavín, José Martího, 376, 6, José Martího 376/6, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Hana Jirsová
|
Neaktivní
od 12.12.2003
|
člen |
12.04.2002 |
Adresa: |
377/6, Praha 6, Praha 6, José Martího, José Martího 377/6, Praha 6, okres: Praha 6, Česká republika |
|
JUDr. Jindřich Kurz
|
Neaktivní
od 12.12.2003
|
člen |
12.04.2002 |
Adresa: |
16200, 22283641, Praha, Veleslavín, José Martího, 378, 10, José Martího 378/10, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Miroslav Plachetský
|
Neaktivní
od 12.12.2003
|
člen |
12.04.2002 |
Adresa: |
16200, 22283641, Praha, Veleslavín, José Martího, 378, 10, José Martího 378/10, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Jiří Turner
|
Neaktivní
od 12.04.2002
|
člen |
26.01.2000 |
Adresa: |
22283625, Praha 6, Praha 6, José Martího, 376/6 |
|
Ing. Jana Nekvapilová
|
Neaktivní
od 12.04.2002
|
člen |
26.01.2000 |
Adresa: |
22283633, Praha 6, Praha 6, José Martího, 377/8 |
|
Ing. Jan Kavalíř
|
Neaktivní
od 12.04.2002
|
člen |
26.01.2000 |
Adresa: |
22283641, Praha 6, Praha 6, José Martího, 378/10 |
|
JUDr. Štefan Meričko
|
Neaktivní
od 12.04.2002
|
člen |
26.01.2000 |
Adresa: |
22283641, Praha 6, Praha 6, José Martího, 378/10 |
|
JUDr. Rudolf Hendrych
|
Neaktivní
od 12.12.2003
|
předseda |
26.01.2000 |
Adresa: |
22283625, Praha 6, Praha 6, José Martího, 376/6 |
|
Jiří Turner
|
Neaktivní
od 12.04.2002
|
člen |
26.01.2000 |
Adresa: |
16200, 22283625, Praha, Veleslavín, José Martího, 376, 6, José Martího 376/6, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Ing. Jana Nekvapilová
|
Neaktivní
od 12.04.2002
|
člen |
26.01.2000 |
Adresa: |
16200, 22283633, Praha, Veleslavín, José Martího, 377, 8, José Martího 377/8, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Ing. Jan Kavalíř
|
Neaktivní
od 12.04.2002
|
člen |
26.01.2000 |
Adresa: |
16200, 22283641, Praha, Veleslavín, José Martího, 378, 10, José Martího 378/10, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
JUDr. Štefan Meričko
|
Neaktivní
od 12.04.2002
|
člen |
26.01.2000 |
Adresa: |
16200, 22283641, Praha, Veleslavín, José Martího, 378, 10, José Martího 378/10, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
JUDr. Rudolf Hendrych
|
Neaktivní
od 12.12.2003
|
předseda |
26.01.2000 |
Adresa: |
16200, 22283625, Praha, Veleslavín, José Martího, 376, 6, José Martího 376/6, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|