C.M.B. Management s.r.o. - v likvidaci
02476053 |
Neaktivní
od 28.06.2022
|
jednatel |
06.04.2021 |
Adresa: |
17000, 25120565, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Jankovcova, 1535, 2a |
|
C.M.B. Management s.r.o. - v likvidaci
02476053 |
Neaktivní
od 28.06.2022
|
jednatel |
06.04.2021 |
Adresa: |
17000, 25120565, Praha, Holešovice, Jankovcova, 1535, 2a, Jankovcova 1535/2a, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
C.M.B. Management s.r.o. - v likvidaci
02476053 |
Neaktivní
od 06.04.2021
|
jednatel |
02.10.2020 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
C.M.B. Management s.r.o. - v likvidaci
02476053 |
Neaktivní
od 06.04.2021
|
jednatel |
02.10.2020 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
C.M.B. Management s.r.o.
02476053 |
Neaktivní
od 02.10.2020
|
jednatel |
30.12.2017 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
C.M.B. Management s.r.o.
02476053 |
Neaktivní
od 02.10.2020
|
jednatel |
30.12.2017 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
C.M.B. Management s.r.o.
02476053 |
Neaktivní
od 30.12.2017
|
jednatel |
08.09.2015 |
Adresa: |
11000, 21708380, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Opletalova, 1015, 55 |
|
C.M.B. Management s.r.o.
02476053 |
Neaktivní
od 30.12.2017
|
jednatel |
08.09.2015 |
Adresa: |
11000, 21708380, Praha, Nové Město, Opletalova, 1015, 55, Opletalova 1015/55, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
SLAVOJ KAŠPÁREK
|
Neaktivní
od 08.09.2015
|
Jednatel |
18.10.2013 |
Adresa: |
27711, 40819108, Libiš, Libiš, Dlouhá, 755 |
|
SLAVOJ KAŠPÁREK
|
Neaktivní
od 08.09.2015
|
Jednatel |
18.10.2013 |
Adresa: |
27711, 40819108, Mělník, Libiš, Libiš, Dlouhá, 755, Dlouhá 755, 27711 Libiš |
|
Aleš Bažant
|
Neaktivní
od 15.03.2013
|
Jednatel |
14.04.2004 |
Adresa: |
16300, 22251324, Praha 6, Řepy, Makovského, 1144 |
|
ALEŠ BAŽANT
|
Neaktivní
od 15.03.2013
|
Jednatel |
14.04.2004 |
Adresa: |
16300, 22251324, Praha, Řepy, Makovského, 1144, 5, Makovského 1144/5, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Slavoj Kašpárek
|
Neaktivní
od 18.10.2013
|
Jednatel |
10.04.2003 |
Adresa: |
27711, Mělník, Neratovice, Na Skalkách, 940/5 |
|
Slavoj Kašpárek
|
Neaktivní
od 18.10.2013
|
Jednatel |
10.04.2003 |
Adresa: |
27711, 6247296, Mělník, Neratovice, Neratovice, Na Skalkách, 940, Na Skalkách 940, 27711 Neratovice |
|
Slavoj Kašpárek
|
Neaktivní
od 10.04.2003
|
jednatel |
26.01.2000 |
Adresa: |
Mělník, Neratovice, Na Skalkách, 940/5 |
|
Slavoj Kašpárek
|
Neaktivní
od 10.04.2003
|
jednatel |
26.01.2000 |
Adresa: |
27711, 6247296, Mělník, Neratovice, Neratovice, Na Skalkách, 940, Na Skalkách 940, 27711 Neratovice |
|