ALONA KUZMINA
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.03.2023 |
Adresa: |
Daugavpils, Jatnieku iela 9-7, 5417, Jatnieku iela 9-7, 5417 Daugavpils, Lotyšsko |
|
YURIY KOLOSOV
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.08.2021 |
Adresa: |
40003, 17909805, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Třebízského, 1104, 13 |
|
Liudmila Burova
|
Aktivní
|
jednatel |
20.12.2010 |
Adresa: |
Moskva, Voroncovskije prudy 7, byt 252 |
|
YURIY KOLOSOV
|
Neaktivní
od 14.03.2023
|
Jednatel |
23.08.2021 |
Adresa: |
40003, 17909805, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Třebízského, 1104, 13, Třebízského 1104/13, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Mgr. BORIS DUŠEK
|
Neaktivní
od 23.08.2021
|
jednatel |
13.10.2016 |
Adresa: |
15500, 22119302, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Kovářova, 1573, 21 |
|
Mgr. BORIS DUŠEK
|
Neaktivní
od 23.08.2021
|
jednatel |
13.10.2016 |
Adresa: |
15500, 22119302, Praha, Stodůlky, Kovářova, 1573, 21, Kovářova 1573/21, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Liudmila Burova
|
Neaktivní
od 14.03.2023
|
jednatel |
20.12.2010 |
Adresa: |
Moskva, Voroncovskije prudy 7, byt 252, Voroncovskije prudy 7, byt 252, Moskva, Rusko |
|
Mgr. Boris Dušek
|
Neaktivní
od 13.10.2016
|
jednatel |
02.11.2009 |
Adresa: |
15500, 22119302, Praha 5, Stodůlky, Kovářova, 1573 |
|
Mgr. BORIS DUŠEK
|
Neaktivní
od 13.10.2016
|
jednatel |
02.11.2009 |
Adresa: |
15500, 22119302, Praha, Stodůlky, Kovářova, 1573, 21, Kovářova 1573/21, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Anna Dzhemalinskaya
|
Neaktivní
od 02.11.2009
|
jednatel |
06.08.2007 |
Adresa: |
26203, Příbram, Malá Hraštice, 64 |
|
Anna Dzhemalinskaya
|
Neaktivní
od 02.11.2009
|
jednatel |
06.08.2007 |
Adresa: |
26203, 16409108, Příbram, Malá Hraštice, Malá Hraštice, 64, č.p. 64, 26203 Malá Hraštice |
|
Liudmila Nakonechnaya
|
Neaktivní
od 06.08.2007
|
jednatel |
26.01.2007 |
Adresa: |
15800, 26165261, Praha 5, Stodůlky, Petržílkova, 1435/31 |
|
Liudmila Nakonechnaya
|
Neaktivní
od 06.08.2007
|
jednatel |
26.01.2007 |
Adresa: |
15800, 26165261, Praha, Stodůlky, Petržílkova, 1435, 31, Petržílkova 1435/31, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Liudmila Nakonechnaya
|
Neaktivní
od 26.01.2007
|
jednatel |
20.04.2005 |
Adresa: |
26301, 12921599, Dobříš, Bořivojova, 479 |
|
Liudmila Nakonechnaya
|
Neaktivní
od 26.01.2007
|
jednatel |
20.04.2005 |
Adresa: |
26301, 12921599, Příbram, Dobříš, Dobříš, Bořivojova, 479, Bořivojova 479, 26301 Dobříš |
|
Dina Kozlova
|
Neaktivní
od 20.04.2005
|
Jednatel |
02.02.2000 |
Adresa: |
26301, 12921980, Příbram, Dobříš, Bořivojova, 518 |
|
Dina Kozlova
|
Neaktivní
od 20.04.2005
|
Jednatel |
02.02.2000 |
Adresa: |
26301, 12921980, Příbram, Dobříš, Dobříš, Bořivojova, 518, Bořivojova 518, 26301 Dobříš |
|